MARTINEZ MARTINEZ JUAN ALFONSO
Informe ejecutivo de MARTINEZ MARTINEZ JUAN ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ MARTINEZ JUAN ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GEO RURAL FITNESS LA SALA SL | Socio Unico | 05/01/2022 | |
GEO RURAL FITNESS LA SALA SL | Administrador Unico | 05/01/2022 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ MARTINEZ JUAN ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ MARTINEZ JUAN ALFONSO
Empresa: IMPEXVA SA
Administrador Unico
- Martinez Martinez Juan Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3880, L 1192, F 144, S 8, H V 16216, I/A 17 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-46
Empresa: GEO RURAL FITNESS LA SALA SL
Administrador Unico
- Martinez Martinez Juan Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1784 , F 161, S 8, H GR 57175, I/A 1 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-18
Empresa: GEO RURAL FITNESS LA SALA SL
Socio Único
- Martinez Martinez Juan Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1784 , F 161, S 8, H GR 57175, I/A 1 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-18
Empresa: IMPEXVA SA
Administrador Unico
- Martinez Martinez Juan Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3880, L 1192, F 144, S 8, H V 16216, I/A 16 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-46
Liquidador
- Martinez Martinez Juan Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35340 , F 21, S 8, H B 1932, I/A 7 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-08
Administrador Unico
- Martinez Martinez Juan Alfonso
Liquidador
- Martinez Martinez Juan Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35340 , F 21, S 8, H B 1932, I/A 7 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-08
Empresa: IMPEXVA SA
Administrador Unico
- Martinez Martinez Juan Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3880, L 1192, F 144, S 8, H V 16216, I/A 15 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-46
Empresa: IMPEXVA SA
Administrador Unico
- Martinez Martinez Juan Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3880, L 1192, F 143, S 8, H V 16216, I/A 14 (20/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-46
Información de MARTINEZ MARTINEZ JUAN ALFONSO
Mostramos los datos de MARTINEZ MARTINEZ JUAN ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ MARTINEZ JUAN ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos