MARTINEZ MARTINEZ CRUZ
Informe ejecutivo de MARTINEZ MARTINEZ CRUZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE MARTINEZ MARTINEZ CRUZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ MARTINEZ CRUZ
Empresa: SOLARES Y LOCALES SL
Apoderado
- Martinez Martinez Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34519 , F 80, S 8, H M 154730, I/A 14 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-28
Empresa: SOLARES Y LOCALES SL
Apoderado
- Martinez Martinez Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16895 , F 197, S 8, H M 154730, I/A 10 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-28
Empresa: 1898 WORLDLINE SA
Apoderado
- Martinez Martinez Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 466 , F 128, S 8, H M 8948, I/A 13 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-28
Empresa: GEINSA OFICINA DE SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Bertomeo Velazquez Antonio
- Martinez Martinez Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2932 , F 102, S 8, H M 50316, I/A 8 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-28
Información de MARTINEZ MARTINEZ CRUZ
Mostramos los datos de MARTINEZ MARTINEZ CRUZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ MARTINEZ CRUZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos