MARTINEZ MARQUES RAFAEL
Informe ejecutivo de MARTINEZ MARQUES RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ MARQUES RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALICIA GLOBAL GOURMET SL | Socio Unico | 04/08/2016 | 14/06/2021 |
GALICIA GLOBAL GOURMET SL | Administrador Unico | 04/08/2016 | 18/03/2019 |
OINUM GOURMET SL | Administrador Mancomunado | 24/11/2015 | 21/12/2016 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ MARQUES RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ MARQUES RAFAEL
Empresa: GALICIA GLOBAL GOURMET SL
Administrador Unico
- Martinez Marques Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3591 , F 53, S 8, H C 54528, I/A 3 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-15
Empresa: OINUM GOURMET SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Marques Rafael
- Pazos Castelo Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3563 , F 174, S 8, H C 53491, I/A 2 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-15
Empresa: GALICIA GLOBAL GOURMET SL
Administrador Unico
- Martinez Marques Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3591 , F 52, S 8, H C 54528, I/A 1 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-155-15
Empresa: GALICIA GLOBAL GOURMET SL
Socio Único
- Martinez Marques Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3591 , F 52, S 8, H C 54528, I/A 1 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-155-15
Empresa: OINUM GOURMET SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Marques Rafael
- Pazos Castelo Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3563 , F 174, S 8, H C 53491, I/A 1 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-15
Información de MARTINEZ MARQUES RAFAEL
Mostramos los datos de MARTINEZ MARQUES RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ MARQUES RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos