MARTINEZ MARQUES MARIA FATIMA
Informe ejecutivo de MARTINEZ MARQUES MARIA FATIMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ MARQUES MARIA FATIMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES HABITAT SA | Apoderado Solidario | 17/08/2017 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ MARQUES MARIA FATIMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ MARQUES MARIA FATIMA
Empresa: AELCA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado
- Angel Martin Martinez
- Bigorra Fortuny Jordi
- Carrillo De Miguel Manuel
- Chastang Manzanares Jose
- Clemente Lopez Maria Lucia
- De Oro Pulido Sanchez Javier
- Escobar Lago Pilar
- Estil Les Torrebadell Juan
- Furones Garcia Marta
- Furones Garcia Marta
- Gispert Negrell David
- Gomez Suarez Jesus Jose
- Herrero Berenguer Juan Luis
- Laguna Perez Jose Luis
- Lopez Hernandez Maria Inmaculada
- Martin Martinez Angel
- Martinez Atienza Cacho Jose Miguel
- Martinez Marques Maria Fatima
- Montaña Salan Angel-luis
- Perez Villa Jaime Miguel
- Profitos Palmer Jose Maria
- Ranera Bermudez Elena
- Revenga Monforte Miguel Angel
- Riera Canchal Joaquin
- Rodriguez Agudin Pedro
- Rodriguez Perez Fernando
- Rodriguez Sanz Miguel Angel
- Sanchez De Paz Jose Luis
- Santos Bueno Miguel Angel
- Vazquez Belizon Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40738 , F 223, S 8, H M 545161, I/A 54 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-28
Empresa: AELCA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Bigorra Fortuny Jordi
- Carrillo De Miguel Manuel
- Chastang Manzanares Jose
- Clemente Lopez Maria Lucia
- Climent Matarredonda Jorge
- De La Cruz Hernando Miguel Angel
- Echevarria Capdet Anna
- Escobar Lago Pilar
- Estil Les Torrebadell Juan
- Fontan Cordoba Maria Del Carmen
- Furones Garcia Marta
- Gispert Negrell David
- Gomez Suarez Jesus Jose
- Gonzalez Meza Liliana
- Herrero Berenguer Juan Luis
- Laguna Perez Jose Luis
- Lopez Hernandez Maria Inmaculada
- Luque Conde Montserrat
- Martin Martinez Angel
- Martin Niño Alejandra Maria
- Martinez Atienza Cacho Jose Miguel
- Martinez Marques Maria Fatima
- Martinez Uranga Inmaculada
- Martinez Uranga Maria Luisa
- Montaña Salan Angel-luis
- Moreton Abad Marina
- Ortega Barriga Ana Belen
- Ortiz Cuellar Antonio
- Parra Garcia Maria Del Mar
- Perez Villa Jaime Miguel
- Profitos Palmer Jose Maria
- Quevedo Roman Maria Nieves
- Ranera Bermudez Elena
- Revenga Monforte Miguel Angel
- Rico Zafra Laura
- Riera Canchal Joaquin
- Rodriguez Perez Fernando
- Rodriguez Sanz Miguel Angel
- Sanchez De Paz Jose Luis
- Santos Blanco Natalia
- Santos Bueno Miguel Angel
- Vazquez Belizon Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40738 , F 214, S 8, H M 545161, I/A 47 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-28
Empresa: AELCA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Arias Cabello Florencio
- Bermejo Martinez Antonio
- Bigorra Fortuny Jordi
- Carreras Dominguez Raul
- Carretero Sanchez Cabezudo Raquel
- Carrillo De Miguel Manuel
- Chastang Manzanares Jose
- Climent Matarredonda Jorge
- De La Varga Pontes Carlos Daniel
- Echevarria Capdet Anna
- Fontan Cordoba Maria Del Carmen
- Fuerte Santos Irene
- Galarreta Sañudo Alberto
- Gonzalez Meza Liliana
- Laguna Perez Jose Luis
- Lopez Hernandez Maria Inmaculada
- Martin Jimenez Samuel
- Martinez Atienza Cacho Jose Miguel
- Martinez Marques Maria Fatima
- Perez Villa Jaime Miguel
- Posadas Alonso Fernando
- Quevedo Roman Maria Nieves
- Rodriguez Sanz Miguel Angel
- Sanchez Estefania Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40738 , F 212, S 8, H M 545161, I/A 45 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-28
Empresa: AELCA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado
- Bigorra Fortuny Jordi
- Carrillo De Miguel Manuel
- Chastang Manzanares Jose
- Clemente Lopez Maria Lucia
- Climent Matarredonda Jorge
- De La Cruz Hernando Miguel Angel
- Echevarria Capdet Anna
- Escobar Lago Pilar
- Estil Les Torrebadell Juan
- Fontan Cordoba Maria Del Carmen
- Furones Garcia Marta
- Gispert Negrell David
- Gomez Suarez Jesus Jose
- Gonzalez Meza Liliana
- Herrero Berenguer Juan Luis
- Laguna Perez Jose Luis
- Lopez Hernandez Maria Inmaculada
- Martin Martinez Angel
- Martin Niño Alejandra Maria
- Martinez Atienza Cacho Jose Miguel
- Martinez Marques Maria Fatima
- Martinez Uranga Inmaculada
- Martinez Uranga Maria Luisa
- Montaña Salan Angel-luis
- Moreton Abad Marina
- Ortega Barriga Ana Belen
- Ortiz Cuellar Antonio
- Parra Garcia Maria Del Mar
- Perez Villa Jaime Miguel
- Profitos Palmer Jose Maria
- Quevedo Roman Maria Nieves
- Ranera Bermudez Elena
- Revenga Monforte Miguel Angel
- Rico Zafra Laura
- Riera Canchal Joaquin
- Rodriguez Perez Fernando
- Rodriguez Sanz Miguel Angel
- Sanchez De Paz Jose Luis
- Santos Blanco Natalia
- Santos Bueno Miguel Angel
- Vazquez Belizon Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34957 , F 185, S 8, H M 545161, I/A 33 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-28
Empresa: AELCA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado
- Bigorra Fortuny Jordi
- Chastang Manzanares Jose
- Clemente Lopez Maria Lucia
- Escobar Lago Pilar
- Estil Les Torrebadell Juan
- Furones Garcia Marta
- Gispert Negrell David
- Gomez Suarez Jesus Jose
- Herrero Berenguer Juan Luis
- Laguna Perez Jose Luis
- Lopez Hernandez Maria Inmaculada
- Martin Martinez Angel
- Martinez Atienza Cacho Jose Miguel
- Martinez Marques Maria Fatima
- Montaña Salan Angel-luis
- Perez Villa Jaime Miguel
- Profitos Palmer Jose Maria
- Ranera Bermudez Elena
- Revenga Monforte Miguel Angel
- Riera Canchal Joaquin
- Rodriguez Perez Fernando
- Rodriguez Sanz Miguel Angel
- Sanchez De Paz Jose Luis
- Santos Bueno Miguel Angel
- Vazquez Belizon Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34957 , F 184, S 8, H M 545161, I/A 32 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-28
Empresa: AELCA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Arias Cabello Florencio
- Bermejo Martinez Antonio
- Bigorra Fortuny Jordi
- Carreras Dominguez Raul
- Carretero Sanchez Cabezudo Raquel
- Carrillo De Miguel Manuel
- Chastang Manzanares Jose
- Climent Matarredonda Jorge
- De La Varga Pontes Carlos Daniel
- Echevarria Capdet Anna
- Fontan Cordoba Maria Del Carmen
- Fuerte Santos Irene
- Galarreta Sañudo Alberto
- Gonzalez Meza Liliana
- Laguna Perez Jose Luis
- Lopez Hernandez Maria Inmaculada
- Martin Jimenez Samuel
- Martinez Atienza Cacho Jose Miguel
- Martinez Marques Maria Fatima
- Perez Villa Jaime Miguel
- Posadas Alonso Fernando
- Quevedo Roman Maria Nieves
- Rodriguez Sanz Miguel Angel
- Sanchez Estefania Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34957 , F 169, S 8, H M 545161, I/A 25 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-28
Empresa: PROMOCIONES HABITAT SA
Apoderado
- Martinez Marques Maria Fatima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36908 , F 215, S 8, H M 660224, I/A 12 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-28
Apoderado Solidario
- Martinez Marques Maria Fatima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35924 , F 222, S 8, H M 645481, I/A 9 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-28
Apoderado Solidario
- Martinez Marques Maria Fatima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35924 , F 222, S 8, H M 645481, I/A 7 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-28
Empresa: PROMOCIONES HABITAT SA
Apoderado Solidario
- Martinez Marques Maria Fatima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45125 , F 150, S 8, H B 32232, I/A 156 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-161-08
Información de MARTINEZ MARQUES MARIA FATIMA
Mostramos los datos de MARTINEZ MARQUES MARIA FATIMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ MARQUES MARIA FATIMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos