MARTINEZ MARIN ISMAEL
Informe ejecutivo de MARTINEZ MARIN ISMAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ MARIN ISMAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EVENTHOLD SL | Administrador Unico | 25/05/2015 | 05/05/2016 |
DORADA INTER HOUSE SL | Administrador Unico | 29/01/2015 | 21/04/2016 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ MARIN ISMAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ MARIN ISMAEL
Empresa: EVENTHOLD SL
Administrador Unico
- Martinez Marin Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1421 , F 100, S 8, H L 28553, I/A 2 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-92-25
Empresa: DORADA INTER HOUSE SL
Administrador Unico
- Martinez Marin Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2857 , F 3, S 8, H T 47785, I/A 2 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-43
Empresa: EVENTHOLD SL
Administrador Unico
- Martinez Marin Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1421 , F 97, S 8, H L 28553, I/A 1 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-25
Empresa: DORADA INTER HOUSE SL
Administrador Unico
- Martinez Marin Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2857 , F 1, S 8, H T 47785, I/A 1 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-43
Información de MARTINEZ MARIN ISMAEL
Mostramos los datos de MARTINEZ MARIN ISMAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ MARIN ISMAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos