MARTINEZ MARIN ANTONIO
Informe ejecutivo de MARTINEZ MARIN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ MARIN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REVELLIN CONSULTORIA SL | Administrador Unico | 08/08/2022 | |
REVELLIN CONSULTORIA SL | Socio Unico | 08/08/2022 | |
ILUNION CIPO SL | REPR.143 RRM | 12/02/2020 | |
THE WEATHER PARTNER SL | Administrador Unico | 16/07/2018 | |
ILUNION BUGADERIES DE CATALUNYA SA | Apoderado Solidario | 27/12/2016 | |
ANTONIO MARTINEZ JOYEROS SL | Administrador Unico | 23/12/2016 | |
PROSEGUR SERVICIOS DE EFECTIVO ESPAÑA SL | Apoderado | 26/09/2013 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ MARIN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ MARIN ANTONIO
Empresa: ANTONIO MARTINEZ JOYEROS SL
Administrador Unico
- Martinez Marin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2502 , F 39, S 8, H A 68390, I/A 4 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-03
Empresa: REVELLIN CONSULTORIA SL
Administrador Unico
- Martinez Marin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 883 , F 98, S 8, H LO 19903, I/A 1 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-26
Empresa: REVELLIN CONSULTORIA SL
Socio Único
- Martinez Marin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 883 , F 98, S 8, H LO 19903, I/A 1 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-26
Empresa: ILUNION CIPO SL
REPR.143 RRM
- Martinez Marin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45512 , F 63, S 8, H B 102026, I/A 45 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-08
Empresa: THE WEATHER PARTNER SL
Administrador Unico
- Martinez Marin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2283 , F 61, S 8, H CA 53559, I/A 1 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-11
Empresa: THE WEATHER PARTNER SL
Socio Único
- Martinez Marin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2283 , F 61, S 8, H CA 53559, I/A 1 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-11
Empresa: ILUNION BUGADERIES DE CATALUNYA SA
Apoderado Solidario
- Martinez Marin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44966 , F 59, S 8, H B 15576, I/A 125 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-08
Empresa: ANTONIO MARTINEZ JOYEROS SL
Administrador Unico
- Martinez Marin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2502 , F 39, S 8, H A 68390, I/A 3 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-03
Empresa: PROSEGUR ESPAÑA SL
Apoderado
- Caro Gomez Jose Fermin
- Imbernon Meseger David
- Martinez Marin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31304 , F 6, S 8, H M 551958, I/A 41 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-28
Empresa: PAVIAN TEXTIL SL
Liquidador
- Martinez Marin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28342 , F 40, S 8, H B 133141, I/A 11 (03/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-8-08
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ MARIN ANTONIO
Mostramos los datos de MARTINEZ MARIN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ MARIN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos