MARTINEZ MANJON JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de MARTINEZ MANJON JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MARTINEZ MANJON JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUNERARIA SAN JOSE DE BARACALDO SA | Apoderado | 11/08/2014 | |
FUNERARIA SAN JOSE DE BARACALDO SA | Administrador Mancomunado | 06/02/2013 | |
JM AGENCIA DE SEGUROS SA | Administrador Mancomunado | 21/09/2012 | |
CONTINENTAL GASTRONOMY SL | Apoderado | 30/05/2011 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ MANJON JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ MANJON JUAN CARLOS
Empresa: EMPORIO PLAZA 2000 SL
Liquidador
- Martinez Manjon Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1595, L 508, F 171, S 8, H MA 18423, I/A 12 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-29
Empresa: EMPORIO PLAZA 2000 SL
Administrador Unico
- Martinez Manjon Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1595, L 508, F 171, S 8, H MA 18423, I/A 12 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-29
Empresa: JM AGENCIA DE SEGUROS SA
Administrador Mancomunado
- Martinez Manjon Jose Ramon
- Martinez Manjon Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1940 , F 180, S 8, H BI 2541,A , I/ 8 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-48
Empresa: FUNERARIA SAN JOSE DE BARACALDO SA
Administrador Mancomunado
- Martinez Manjon Jose Ramon
- Martinez Manjon Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1940 , F 199, S 8, H BI 4582,A , I/ 9 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-48
Empresa: FUNERARIA DE VIZCAYA SL
Consejero
- Martinez Manjon Jose Ramon
- Martinez Manjon Juan Carlos
- Uribelarrea Gamero Francisco Luis
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3781 , F 39, S 8, H BI 25000, I/A 4 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-48
Empresa: ATLANTIC SPORT OLIMPIA SL
Liquidador
- Martinez Manjon Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1726, L 639, F 82, S 8, H MA 22196, I/A 11 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-29
Empresa: ATLANTIC SPORT OLIMPIA SL
Administrador Unico
- Martinez Manjon Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1726, L 639, F 82, S 8, H MA 22196, I/A 11 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-29
Empresa: ITXAS LUR VIZCAINO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alonso Reguilon Jose Enrique
- Martinez Manjon Jose Ramon
- Martinez Manjon Juan Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2027 , F 203, S 8, H BI 2974,A , I/ 9 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-48
Empresa: FUNERARIA SAN JOSE DE BARACALDO SA
Apoderado
- Martinez Manjon Jose Ramon
- Martinez Manjon Juan Carlos
- Martinez Nadal Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1940 , F 199, S 8, H BI 4582,A , I/ 8 (11/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-48
Empresa: ITXAS LUR VIZCAINO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alonso Reguilon Jose Enrique
- Martinez Manjon Jose Ramon
- Martinez Manjon Juan Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2027 , F 202, S 8, H BI 2974,A , I/ 8 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-36-48
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ MANJON JUAN CARLOS
Mostramos los datos de MARTINEZ MANJON JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ MANJON JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos