MARTINEZ LOPEZOSA VICENTE
Informe ejecutivo de MARTINEZ LOPEZOSA VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ LOPEZOSA VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SA DE GESTION DE ESTIBADORES PORTUARIOS -S.A.G.E.P.- DEL PUERTO DE TARRAGONA | Apoderado | 31/07/2009 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ LOPEZOSA VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ LOPEZOSA VICENTE
Apoderado
- DP WORLD TARRAGONA SA
- EUROPORTS IBERICA TPS SL
- Martinez Lopezosa Vicente
- Martinez Lopezosa Vicente
- Martinez Lopezosa Vicente
- Romero Jimenez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3428 , F 90, S 8, H T 2116, I/A 73 (27/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-43
Director Gerente
- Martinez Lopezosa Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3428 , F 90, S 8, H T 2116, I/A 73 (27/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-43
Apoderado
- Martinez Lopezosa Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 221, S 8, H T 2116, I/A 66 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-43
Apoderado
- Martinez Lopezosa Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2641 , F 208, S 8, H T 2116, I/A 58 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-43
Apoderado
- Martinez Lopezosa Vicente
- Martinez Lopezosa Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2641 , F 208, S 8, H T 2116, I/A 58 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-43
Apoderado
- Martinez Lopezosa Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2641 , F 207, S 8, H T 2116, I/A 57 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-43
Empresa: SOCIEDAD DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE TARRAGONA AGRUPACION PORTUARIA DE INTERES ECONOMICO
Apoderado
- Martinez Lopezosa Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2478 , F 30, S 8, H T 2116, I/A 46 (31/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-151-43
Información de MARTINEZ LOPEZOSA VICENTE
Mostramos los datos de MARTINEZ LOPEZOSA VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ LOPEZOSA VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos