MARTINEZ LOPEZ ROSA MARIA
Informe ejecutivo de MARTINEZ LOPEZ ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MARTINEZ LOPEZ ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PASSPORT ESCAPE SL | Administrador Solidario | 13/11/2018 | |
JACARANDA A LOS CINCUENTA SL | Administrador Unico | 04/03/2015 | |
PEDRO POVEDA SL | Administrador Unico | 13/06/2013 | |
INTEGRA SAGECO COBERTURAS SL | Administrador Unico | 31/01/2011 | |
INTEGRA SAGECO FORMACION SL | Administrador Unico | 27/01/2011 | |
INTEGRA SAGECO SL | Administrador Unico | 14/07/2010 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ LOPEZ ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ LOPEZ ROSA MARIA
Empresa: PASSPORT ESCAPE SL
Administrador Solidario
- Martinez Lopez Rosa Maria
- Ortega German Florencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46625 , F 203, S 8, H B 525852, I/A 1 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-08
Empresa: INICIATIVES COMERCIALS VALLESANA SL
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Martinez Lopez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31456 , F 152, S 8, H B 190373, I/A 2 N (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-08
Empresa: SELLGRAF IMPRESION SL
Apoderado
- Martinez Lopez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 324 , F 58, S 8, H SA 9891, I/A 5 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-37
Empresa: JACARANDA A LOS CINCUENTA SL
Administrador Unico
- Martinez Lopez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33211 , F 61, S 8, H M 597652, I/A 1 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-28
Empresa: EDIFICACIONES PEREMA SL
Administrador Unico
- Martinez Lopez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30691 , F 128, S 8, H B 178667, I/A 8 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-08
Empresa: PEDRO POVEDA SL
Administrador Unico
- Martinez Lopez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1429 , F 75, S 8, H A 12807, I/A 5 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-03
Empresa: BOXES SABADELL SL
Administrador Unico
- Martinez Lopez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29142 , F 178, S 8, H B 150613, I/A 7 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-08
Empresa: INTEGRA SAGECO FORMACION SL
Administrador Unico
- Martinez Lopez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28455 , F 170, S 8, H M 512362, I/A 1 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-28
Empresa: INTEGRA SAGECO COBERTURAS SL
Administrador Unico
- Martinez Lopez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28373 , F 196, S 8, H M 510976, I/A 1 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-27-28
Empresa: PROMOCIONS EL ROSTOLLER SL
Administrador Solidario
- Martinez Lopez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33827 , F 207, S 8, H B 238706, I/A 8 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-08
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ LOPEZ ROSA MARIA
Mostramos los datos de MARTINEZ LOPEZ ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ LOPEZ ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos