MARTINEZ LOPEZ MARIA PAZ
Informe ejecutivo de MARTINEZ LOPEZ MARIA PAZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ LOPEZ MARIA PAZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MPM AGRICOLA SL | Administrador Unico | 18/02/2009 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ LOPEZ MARIA PAZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ LOPEZ MARIA PAZ
Empresa: MPM AGRICOLA SA
Administrador Unico
- Martinez Lopez Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 605 , F 161, S 8, H CO 2976, I/A 11 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-14
Empresa: CASA MARLO SL
Administrador Solidario
- Martinez Aparicio Pedro
- Martinez Lopez Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 282 , F 155, S 8, H CU 3440, I/A 2 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-16
Empresa: MPM AGRICOLA SA
Administrador Unico
- Martinez Lopez Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 605 , F 161, S 8, H CO 2976, I/A 10 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-14
Empresa: MPM AGRICOLA SA
Administrador Unico
- Martinez Lopez Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 605 , F 160, S 8, H CO 2976, I/A 8 (18/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-40-14
Información de MARTINEZ LOPEZ MARIA PAZ
Mostramos los datos de MARTINEZ LOPEZ MARIA PAZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ LOPEZ MARIA PAZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos