MARTINEZ LOPEZ JUAN
Informe ejecutivo de MARTINEZ LOPEZ JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 25
Empresas activas: 17
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE MARTINEZ LOPEZ JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HABITAT GESTION DE REPARACIONES Y SERVICIOS SL | Socio Unico | 21/04/2023 | |
HABITAT GESTION DE REPARACIONES Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 21/04/2023 | |
URSUS MARKET SL | Administrador Unico | 24/11/2021 | |
AUTOGEZ SL | Administrador Unico | 06/10/2020 | |
MARGOLEX SL | Socio Unico | 07/07/2017 | |
MARGOLEX SL | Administrador Unico | 07/07/2017 | |
INVERSIONES Y BIENES MARLOPEZ SL | Administrador Unico | 04/01/2017 | |
PROTEA HILL SL | Administrador Unico | 04/07/2016 | |
MARTINEZ LOPEZ ESTRUCTURAS SL | Socio Unico | 14/06/2016 | |
MARTINEZ LOPEZ ESTRUCTURAS SL | Administrador Unico | 14/06/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARTINEZ LOPEZ JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ LOPEZ JUAN
Empresa: CIRCULAR ECONOMY INNOVATION SL
Administrador Unico
- Martinez Lopez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 641 , F 44, S 8, H J 24207, I/A 2 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-84-23
Administrador Unico
- Martinez Lopez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 698 , F 80, S 8, H J 26218, I/A 1 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-23
Socio Único
- Martinez Lopez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 698 , F 80, S 8, H J 26218, I/A 1 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-23
Empresa: URSUS MARKET SL
Administrador Unico
- Martinez Lopez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42696 , F 91, S 8, H M 755049, I/A 1 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-28
Empresa: AUTOGEZ SL
Administrador Unico
- Martinez Lopez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 345 , F 116, S 8, H CU 4502, I/A 8 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-16
Empresa: CIRCULAR ECONOMY INNOVATION SL
Administrador Unico
- Martinez Lopez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 641 , F 42, S 8, H J 24207, I/A 1 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-23
Empresa: R ARGENTINA GESTION SL
Administrador Unico
- Martinez Lopez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 450 , F 171, S 8, H J 17300, I/A 2 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-23
Administrador Unico
- Martinez Lopez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27174 , F 192, S 8, H M 489581, I/A 2 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-28
CONTAD.JTA.D
MBRO.JTA.DIR
MRO.COMS.CTR
- Delgado Molina Gregorio
- Martinez Lopez Juan
- Vargas Perez Juan
PRESI.JTA.DI
Tesorero Junta Directiva
Vicepresidente Junta Directiva
V-SEC.JTA.DI
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45543 , F 115, S 8, H B 82260, I/A 14 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-08
Empresa: DREAM ON SL
Consejero Delegado
Consejero
- Marquez Vidal Ricardo Antonio
- Martinez Lopez Juan
- Vicent Ripoll Pedro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3834 , F 221, S 8, H A 143632, I/A 2 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-239-03
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ LOPEZ JUAN
Mostramos los datos de MARTINEZ LOPEZ JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ LOPEZ JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos