MARTINEZ LOPEZ JESUS DAVID
Informe ejecutivo de MARTINEZ LOPEZ JESUS DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ LOPEZ JESUS DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAASILLAPINTURAS DISTRIBUCION SL | Socio Unico | 22/12/2014 | |
MAASILLAPINTURAS DISTRIBUCION SL | Administrador Unico | 22/12/2014 | |
MARTINEZ CHAPA SL | Socio Unico | 04/12/2014 | |
MARTINEZ CHAPA SL | Administrador Unico | 04/12/2014 | |
RETROBAR ALACANT 2014 SL | Socio Unico | 24/11/2014 | |
RETROBAR ALACANT 2014 SL | Administrador Unico | 24/11/2014 | |
SELECTO VINOS EXCELENCIA SL | Socio Unico | 21/11/2014 | |
SELECTO VINOS EXCELENCIA SL | Administrador Unico | 21/11/2014 | |
LINCIGET SL | Administrador Solidario | 16/01/2013 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ LOPEZ JESUS DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ LOPEZ JESUS DAVID
Empresa: MAASILLAPINTURAS DISTRIBUCION SL
Administrador Unico
- Martinez Lopez Jesus David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3820 , F 202, S 8, H A 142804, I/A 1 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-03
Empresa: MAASILLAPINTURAS DISTRIBUCION SL
Socio Único
- Martinez Lopez Jesus David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3820 , F 202, S 8, H A 142804, I/A 1 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-03
Empresa: MARTINEZ CHAPA SL
Administrador Unico
- Martinez Lopez Jesus David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3818 , F 30, S 8, H A 142590, I/A 1 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-03
Empresa: MARTINEZ CHAPA SL
Socio Único
- Martinez Lopez Jesus David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3818 , F 30, S 8, H A 142590, I/A 1 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-03
Empresa: RETROBAR ALACANT 2014 SL
Administrador Unico
- Martinez Lopez Jesus David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3814 , F 170, S 8, H A 142422, I/A 1 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-03
Empresa: RETROBAR ALACANT 2014 SL
Socio Único
- Martinez Lopez Jesus David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3814 , F 170, S 8, H A 142422, I/A 1 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-03
Empresa: SELECTO VINOS EXCELENCIA SL
Administrador Unico
- Martinez Lopez Jesus David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3814 , F 150, S 8, H A 142410, I/A 1 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-03
Empresa: SELECTO VINOS EXCELENCIA SL
Socio Único
- Martinez Lopez Jesus David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3814 , F 150, S 8, H A 142410, I/A 1 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-03
Empresa: LINCIGET SL
Administrador Solidario
- Martinez Lopez Jesus David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3499 , F 114, S 8, H A 123895, I/A 2 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-03
Información de MARTINEZ LOPEZ JESUS DAVID
Mostramos los datos de MARTINEZ LOPEZ JESUS DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ LOPEZ JESUS DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos