MARTINEZ LOPEZ ANGEL ALVARO
Informe ejecutivo de MARTINEZ LOPEZ ANGEL ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ LOPEZ ANGEL ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRESHFY CORP SL | Administrador Unico | 29/06/2022 | |
POZO JUDIO SL | Administrador Unico | 09/03/2022 | |
ALVAMAR ORAVAL SL | Socio Unico | 04/07/2019 | |
ALVAMAR ORAVAL SL | Administrador Unico | 04/07/2019 | |
PERFORAX E HIJOS SL | Administrador Unico | 14/04/2015 | |
SURAXARFRUIT SL | Administrador Unico | 14/04/2015 | |
CITROPICAL ORGANIC SL | Apoderado Solidario | 07/04/2015 | |
NEUMATICOS MAYMA SL | Administrador Unico | 22/01/2015 | |
AXARFRUIT SL | Administrador Unico | 22/01/2015 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ LOPEZ ANGEL ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ LOPEZ ANGEL ALVARO
Empresa: FRESHFY CORP SL
Administrador Unico
- Martinez Lopez Angel Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6199, L 5106, F 67, S 8, H MA168354, I/A 1 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-29
Empresa: CITROPICAL ORGANIC SL
Administrador Unico
- Martinez Lopez Angel Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5377, L 4284, F 11, S 8, H MA127199, I/A 5 (23/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-29
Empresa: POZO JUDIO SL
Administrador Unico
- Martinez Lopez Angel Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2829, L 1742, F 202, S 8, H MA 50064, I/A 4 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-29
Empresa: ALVAMAR ORAVAL SL
Administrador Unico
- Martinez Lopez Angel Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5854, L 4761, F 177, S 8, H MA151611, I/A 1 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-29
Empresa: ALVAMAR ORAVAL SL
Socio Único
- Martinez Lopez Angel Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5854, L 4761, F 177, S 8, H MA151611, I/A 1 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-29
Empresa: CITROPICAL ORGANIC SL
Administrador Unico
- Martinez Lopez Angel Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5377, L 4284, F 10, S 8, H MA127199, I/A 4 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-29
Empresa: SURAXARFRUIT SL
Administrador Unico
- Martinez Lopez Angel Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5389, L 4296, F 199, S 8, H MA127833, I/A 1 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-77-29
Empresa: PERFORAX E HIJOS SL
Administrador Unico
- Martinez Lopez Angel Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5389, L 4296, F 192, S 8, H MA127832, I/A 1 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-77-29
Empresa: CITROPICAL ORGANIC SL
Apoderado Solidario
- Martinez Hermoso Vicente
- Martinez Lopez Angel Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5377, L 4284, F 9, S 8, H MA127199, I/A 2 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-29
Empresa: AXARFRUIT SL
Administrador Unico
- Martinez Lopez Angel Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5077, L 3984, F 211, S 8, H MA116039, I/A 2 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-29
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ LOPEZ ANGEL ALVARO
Mostramos los datos de MARTINEZ LOPEZ ANGEL ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ LOPEZ ANGEL ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos