MARTINEZ LOPEZ ALFREDO
Informe ejecutivo de MARTINEZ LOPEZ ALFREDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ LOPEZ ALFREDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COPAS Y DECIBELIOS SL | Administrador Solidario | 16/06/2022 | |
BATEL DELICIAS SL | Administrador Solidario | 17/12/2018 | |
SABIC MARKETING IBERICA SA | Apoderado Solidario | 07/03/2018 | |
SABIC SALES SPAIN SL | Apoderado Solidario | 06/02/2018 | |
BLACK AND BEER SL | Administrador Solidario | 08/02/2017 | |
PENSIONS CAIXA 115 FP | MRO.COMS.CTR | 25/05/2016 | |
CIVITAS VALLADOLID SL | Administrador Solidario | 14/05/2013 | |
PENSIONS CAIXA 115 FP | MRO.COMS.CTR | 11/05/2012 | |
SABIC INNOVATIVE PLASTICS IBERICA SA | Apoderado | 02/09/2009 | |
MULERO Y MARTINEZ SL | Administrador Solidario | 26/08/2009 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARTINEZ LOPEZ ALFREDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ LOPEZ ALFREDO
Empresa: PENSIONS CAIXA 115 FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 664019, I/A 13 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-28
Empresa: COPAS Y DECIBELIOS SL
Administrador Solidario
- Martinez Lopez Alfredo
- Martinez Lopez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1089 , F 208, S 8, H VA 15516, I/A 2 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-47
Empresa: PENSIONS CAIXA 115 FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37223 , F 141, S 8, H M 664019, I/A 7 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 115 FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37223 , F 141, S 8, H M 664019, I/A 7 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 115 FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37223 , F 141, S 8, H M 664019, I/A 6 (05/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-28
Empresa: BATEL DELICIAS SL
Administrador Solidario
- Diez Villalan Luis
- Martinez Lopez Alfredo
- Martinez Lopez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1337 , F 94, S 8, H VA 21512, I/A 2 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-47
Empresa: SABIC MARKETING IBERICA SA
Apoderado Solidario
- Graell Galofre Nuria
- Martinez Lopez Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43650 , F 74, S 8, H B 146415, I/A 50 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-08
Empresa: SABIC SALES SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Garcia Sanchez Margarita
- Garcia Toledo Esther
- Martinez Lopez Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45227 , F 72, S 8, H B 481026, I/A 6 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-08
Empresa: BLACK AND BEER SL
Administrador Solidario
- Diez Villalan Luis
- Martinez Lopez Alfredo
- Martinez Lopez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1515 , F 27, S 8, H VA 28804, I/A 1 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-47
Empresa: PENSIONS CAIXA 115 FP
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42623 , F 211, S 8, H B 412100, I/A 10 (25/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-08
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ LOPEZ ALFREDO
Mostramos los datos de MARTINEZ LOPEZ ALFREDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ LOPEZ ALFREDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos