MARTINEZ LOMERO LAURA
Informe ejecutivo de MARTINEZ LOMERO LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ LOMERO LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAUFA GESTIO SL | Administrador Solidario | 12/01/2024 | |
LAWGEST SL | Administrador Unico | 13/04/2023 | |
MYSTIC ACID SL | Administrador Unico | 07/09/2022 | |
CASALS I MARTINEZ ADMINISTRACIO SL | Administrador Unico | 28/11/2017 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ LOMERO LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ LOMERO LAURA
Empresa: CDI REAL ESTATE SL
Administrador Unico
- Martinez Lomero Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46891 , F 87, S 8, H B 534398, I/A 4 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-08
Empresa: CDI REAL ESTATE SL
Administrador Unico
- Martinez Lomero Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46891 , F 87, S 8, H B 534398, I/A 3 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-08
Empresa: LAUFA GESTIO SL
Administrador Solidario
- Hermida Pinos Fausto Ricardo
- Martinez Lomero Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49086 , F 215, S 8, H B 607194, I/A 1 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-08
Empresa: LAWGEST SL
Administrador Unico
- Martinez Lomero Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48739 , F 128, S 8, H B 594413, I/A 1 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-08
Empresa: MYSTIC ACID SL
Administrador Unico
- Martinez Lomero Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48449 , F 44, S 8, H B 584240, I/A 1 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-08
Empresa: CASALS I MARTINEZ ADMINISTRACIO SL
Administrador Unico
- Martinez Lomero Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46167 , F 13, S 8, H B 511638, I/A 1 (28/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-08
Información de MARTINEZ LOMERO LAURA
Mostramos los datos de MARTINEZ LOMERO LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ LOMERO LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos