MARTINEZ LLORIS JOSE ENRIQUE
Informe ejecutivo de MARTINEZ LLORIS JOSE ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ LLORIS JOSE ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACILENVA GESTION SL | Administrador Solidario | 21/12/2023 | |
LA BRUIXA FALLERA SL | Apoderado Solidario | 17/08/2023 | |
LLORIS PARADISE SL | Administrador Unico | 14/04/2009 | |
LLORIS PARADISE SL | Socio Unico | 23/12/2008 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ LLORIS JOSE ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ LLORIS JOSE ENRIQUE
Empresa: ACILENVA GESTION SL
Administrador Solidario
- Martinez Ciudad-real Monica
- Martinez Lloris Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7715, L 5012, F 4, S 8, H V 94926, I/A 4 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-46
Empresa: ACILENVA GESTION SL
Administrador Unico
- Martinez Lloris Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7715, L 5012, F 4, S 8, H V 94926, I/A 4 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-46
Empresa: LA BRUIXA FALLERA SL
Apoderado Solidario
- Martinez Ciudad-real Monica
- Martinez Lloris Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9278, L 6560, F 99, S 8, H V 142070, I/A 9 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-46
Empresa: LLORIS PARADISE SL
Administrador Unico
- Martinez Lloris Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5556, L 2863, F 6, S 8, H V 49241, I/A 8 (14/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-76-46
Empresa: LLORIS PARADISE SL
Administrador Solidario
- Lloris Llopis Maria
- Martinez Lloris Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5556, L 2863, F 6, S 8, H V 49241, I/A 8 (14/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-76-46
Empresa: LLORIS PARADISE SL
Nuevo Socio Único
- Martinez Lloris Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5556, L 2863, F 6, S 8, H V 49241, I/A 7 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-46
Información de MARTINEZ LLORIS JOSE ENRIQUE
Mostramos los datos de MARTINEZ LLORIS JOSE ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ LLORIS JOSE ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos