MARTINEZ LIZARRALDE CRISTINA
Informe ejecutivo de MARTINEZ LIZARRALDE CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ LIZARRALDE CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVEIS PERSONALS PER CASA 2015 SL | Administrador Unico | 06/07/2017 | |
SERVEIS ASSISTENCIALS A CASA 2015 SL | Administrador Unico | 03/07/2017 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ LIZARRALDE CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ LIZARRALDE CRISTINA
Empresa: SERVEIS PERSONALS PER CASA 2015 SL
Administrador Unico
- Martinez Lizarralde Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44963 , F 25, S 8, H B 472622, I/A 3 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-08
Empresa: SERVEIS ASSISTENCIALS A CASA 2015 SL
Administrador Unico
- Martinez Lizarralde Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44963 , F 32, S 8, H B 472623, I/A 3 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-08
Empresa: SERVEIS ASSISTENCIALS A CASA 2015 SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Lizarralde Cristina
- Martinez Lizarralde Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44963 , F 32, S 8, H B 472623, I/A 2 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-08
Empresa: SERVEIS PERSONALS PER CASA 2015 SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Lizarralde Cristina
- Martinez Lizarralde Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44963 , F 25, S 8, H B 472622, I/A 2 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-08
Empresa: SERVEIS ASSISTENCIALS A CASA 2015 SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Lizarralde Cristina
- Martinez Lizarralde Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44963 , F 30, S 8, H B 472623, I/A 1 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-08
Empresa: SERVEIS PERSONALS PER CASA 2015 SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Lizarralde Cristina
- Martinez Lizarralde Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44963 , F 23, S 8, H B 472622, I/A 1 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-163-08
Información de MARTINEZ LIZARRALDE CRISTINA
Mostramos los datos de MARTINEZ LIZARRALDE CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ LIZARRALDE CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos