MARTINEZ LIMIA JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de MARTINEZ LIMIA JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTINEZ LIMIA JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUAS IERENNA SL | Apoderado | 31/01/2011 | 20/12/2018 |
IERENNA DE RESTAURACION SL | Liquidador Unico | 16/01/2018 | 16/01/2018 |
IERENNA DE RESTAURACION SL | Administrador Solidario | 15/09/2014 | 16/01/2018 |
MAXAM OUTDOORS SA | Apoderado | 14/03/2011 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ LIMIA JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ LIMIA JOSE MANUEL
Empresa: GRUAS IERENNA SL
Apoderado
- Martinez Limia Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4670 , F 214, S 8, H SE 73806, I/A 6 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-1-41
Empresa: IERENNA DE RESTAURACION SL
Liquidador Unico
- Martinez Limia Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5909 , F 87, S 8, H SE102445, I/A 2 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-41
Empresa: IERENNA DE RESTAURACION SL
Administrador Solidario
- Castillo Parra Juan Manuel
- Martinez Limia Jose Manuel
- Vega Castillo Antonio
Liquidador Unico
- Martinez Limia Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5909 , F 87, S 8, H SE102445, I/A 2 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-41
Empresa: IERENNA DE RESTAURACION SL
Administrador Solidario
- Castillo Parra Juan Manuel
- Martinez Limia Jose Manuel
- Vega Castillo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5909 , F 86, S 8, H SE102445, I/A 1 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-179-41
Empresa: MAXAM OUTDOORS SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23046 , F 152, S 8, H M 412874, I/A 19 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-28
Empresa: GRUAS IERENNA SL
Apoderado
- Martinez Limia Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4670 , F 213, S 8, H SE 73806, I/A 4 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-41
Información de MARTINEZ LIMIA JOSE MANUEL
Mostramos los datos de MARTINEZ LIMIA JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ LIMIA JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos