MARTINEZ LEON ANTONIO
Informe ejecutivo de MARTINEZ LEON ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ LEON ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JAMONES SADIBER SL | Administrador Solidario | 12/07/2023 | |
PALADAR IBERICO DEHESA SL | Administrador Solidario | 14/10/2019 | |
COMERCIAL MARTINEZ LEON SL | Administrador Solidario | 06/07/2018 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ LEON ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ LEON ANTONIO
Empresa: JAMONES SADIBER SL
Administrador Solidario
- Martinez Leon Antonio
- Martinez Leon Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6900 , F 10, S 8, H SE126570, I/A 3 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-41
Empresa: FAUSTO ASC SL
Administrador Unico
- Martinez Leon Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1773 , F 12, S 8, H AL 45827, I/A 4 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-04
Empresa: FAUSTO ASC SL
Socio Único
- Martinez Leon Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1773 , F 11, S 8, H AL 45827, I/A 3 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-04
Empresa: PALADAR IBERICO DEHESA SL
Administrador Solidario
- Martinez Leon Antonio
- Martinez Leon Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6779 , F 197, S 8, H SE123394, I/A 1 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-41
Empresa: COMERCIAL MARTINEZ LEON SL
Administrador Solidario
- Martinez Leon Antonio
- Martinez Leon Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 963, L 161, F 92, S 8, H SE 6582, I/A 4 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-41
Empresa: COMERCIAL MARTINEZ LEON SL
Administrador Unico
- Martinez Leon Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 963, L 161, F 92, S 8, H SE 6582, I/A 4 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-41
Empresa: FAUSTO ASC SL
Administrador Unico
- Martinez Leon Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1773 , F 11, S 8, H AL 45827, I/A 2 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-04
Información de MARTINEZ LEON ANTONIO
Mostramos los datos de MARTINEZ LEON ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ LEON ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos