MARTINEZ LEDESMA JOSE LUIS
Informe ejecutivo de MARTINEZ LEDESMA JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ LEDESMA JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTODOSA SA | Administrador Unico | 05/02/2010 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ LEDESMA JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ LEDESMA JOSE LUIS
Empresa: CUESTA VIEJA 2006 SL
Liquidador
- Martinez Ledesma Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22484 , F 123, S 8, H M 401773, I/A 2 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-28
Empresa: CUESTA VIEJA 2006 SL
Administrador Unico
- Martinez Ledesma Jose Luis
Liquidador
- Martinez Ledesma Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22484 , F 123, S 8, H M 401773, I/A 2 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-28
Empresa: CARROCERIAS SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Martinez Ledesma Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13089 , F 98, S 8, H M 211519, I/A 5 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-28
Empresa: AUTODOSA SA
Administrador Unico
- Martinez Ledesma Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6722 , F 200, S 8, H M 109486, I/A 10 (31/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-173-28
Empresa: AUTODOSA SA
Administrador Unico
- Martinez Ledesma Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6722 , F 200, S 8, H M 109486, I/A 9 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-28
Empresa: CARROCERIAS SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Martinez Ledesma Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13089 , F 98, S 8, H M 211519, I/A 4 (14/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-28
Empresa: CARROCERIAS SIGLO XXI SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Ledesma Jose Luis
- Triviño Moreno David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13089 , F 98, S 8, H M 211519, I/A 4 (14/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-28
Empresa: AUTODOSA SA
Administrador Unico
- Martinez Ledesma Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6722 , F 200, S 8, H M 109486, I/A 8 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-28
Empresa: CARROCERIAS SIGLO XXI SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Ledesma Jose Luis
- Triviño Moreno David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13089 , F 97, S 8, H M 211519, I/A 3 (21/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-28
Información de MARTINEZ LEDESMA JOSE LUIS
Mostramos los datos de MARTINEZ LEDESMA JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ LEDESMA JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos