MARTINEZ LARA SILVIA
Informe ejecutivo de MARTINEZ LARA SILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ LARA SILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THEXCAX MAN SL | Administrador Unico | 31/12/2014 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ LARA SILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ LARA SILVIA
Empresa: TARANTINO TEXTIL IBERICA SL
Administrador Unico
- Martinez Lara Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 593 , F 14, S 8, H CR 24187, I/A 2 (03/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-13
Empresa: TARANTINO TEXTIL IBERICA SL
Administrador Unico
- Martinez Lara Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 593 , F 12, S 8, H CR 24187, I/A 1 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-13
Empresa: THEXCAX MAN SL
Administrador Unico
- Martinez Lara Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 574 , F 121, S 8, H CR 23013, I/A 2 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-8-13
Empresa: THEXCAX MAN SL
Administrador Mancomunado
- Lara Cano Pedro
- Martinez Lara Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 574 , F 121, S 8, H CR 23013, I/A 2 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-8-13
Empresa: THEXCAX MAN SL
Administrador Mancomunado
- Lara Cano Pedro
- Martinez Lara Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 574 , F 120, S 8, H CR 23013, I/A 1 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-13
Información de MARTINEZ LARA SILVIA
Mostramos los datos de MARTINEZ LARA SILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ LARA SILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos