MARTINEZ JUNQUERA MARGARITA
Informe ejecutivo de MARTINEZ JUNQUERA MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTINEZ JUNQUERA MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDIA MARKT VITORIA-GASTEIZ VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER FOTO SA | Administrador Mancomunado | 22/04/2013 | 16/02/2018 |
SATURN OVIEDO ELECTRO SA | Apoderado Solidario | 14/05/2010 | 12/04/2013 |
SATURN OVIEDO ELECTRO SA | Apoderado Mancomunado | 14/05/2010 | 12/04/2013 |
SATURN OVIEDO ELECTRO SA | Administrador Mancomunado | 14/07/2010 | 12/04/2013 |
MEDIA MARKT SALAMANCA VIDEO TV HIFI ELEKTRO COMPUTER FOTO SA | Administrador Mancomunado | 16/07/2010 | 16/07/2010 |
MEDIA MARKT SALAMANCA VIDEO TV HIFI ELEKTRO COMPUTER FOTO SA | Apoderado | 11/06/2010 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ JUNQUERA MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ JUNQUERA MARGARITA
Administrador Mancomunado
- Martinez Junquera Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 23, S 8, H VI 9847, I/A 54 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-01
Administrador Mancomunado
- Martinez Junquera Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1129 , F 131, S 8, H VI 9847, I/A 42 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-01
Empresa: SATURN OVIEDO ELECTRO SA
Apoderado Mancomunado
- Martinez Junquera Margarita
Apoderado Solidario
- Martinez Junquera Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 218, S 8, H AS 36128, I/A 22 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-33
Empresa: SATURN OVIEDO ELECTRO SA
Administrador Mancomunado
- Martinez Junquera Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 218, S 8, H AS 36128, I/A 21 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-33
Administrador Mancomunado
- Martinez Junquera Margarita
- Rofes Puigdengoles Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 338 , F 136, S 8, H SA 9625, I/A 19 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-37
Administrador Mancomunado
- Martinez Junquera Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 338 , F 136, S 8, H SA 9625, I/A 18 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-37
Empresa: SATURN OVIEDO ELECTRO SA
Administrador Mancomunado
- Martinez Junquera Margarita
- Olschewski Ruediger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 216, S 8, H AS 36128, I/A 15 (14/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-33
Apoderado
- Martinez Junquera Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 338 , F 135, S 8, H SA 9625, I/A 17 (11/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-123-37
Empresa: SATURN OVIEDO ELECTRO SA
Apoderado Mancomunado
- Martinez Junquera Margarita
Apoderado Solidario
- Martinez Junquera Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 214, S 8, H AS 36128, I/A 13 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-98-33
Información de MARTINEZ JUNQUERA MARGARITA
Mostramos los datos de MARTINEZ JUNQUERA MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ JUNQUERA MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos