MARTINEZ JOYA FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de MARTINEZ JOYA FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE MARTINEZ JOYA FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES COMBINADAS DEL ESTRECHO SL | Administrador Unico | 26/02/2013 | 30/10/2020 |
AGASTRANS SL | Administrador Solidario | 07/07/2015 | 07/02/2020 |
EXO FACILITY SERVICES SL | Administrador Unico | 04/03/2014 | 24/12/2019 |
EXO LOGISTICS CORPORATIVE SL | Administrador Unico | 15/06/2012 | 24/12/2019 |
GRUPO EXO PETROL MANTENIMIENTOS SL | Administrador Unico | 05/07/2013 | 24/12/2019 |
EXO INDUSTRIAL CORPORATIVA SL | Administrador Unico | 05/07/2013 | 24/12/2019 |
EXO GAS & PETROL SL | Administrador Unico | 05/07/2013 | 24/12/2019 |
COTRINSUR-MAT SL | Administrador Unico | 08/04/2010 | 18/01/2016 |
PINCAL SERVICIOS INTEGRALES SL | Administrador Unico | 21/02/2011 | 16/12/2015 |
PINCAL SERVICIOS INTEGRALES SL | Socio Unico | 10/06/2014 | 16/12/2015 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ JOYA FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ JOYA FRANCISCO JAVIER
Empresa: EXO FACILITY SERVICES SL
Administrador Unico
- Martinez Joya Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2077 , F 204, S 8, H CA 44615, I/A 5 (24/12/2019)
CVE: BORME-A-2021-71-11
Administrador Unico
- Martinez Joya Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2075 , F 215, S 8, H CA 44527, I/A 2 (30/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-11
Empresa: AGASTRANS SL
Administrador Solidario
- Martinez Joya Francisco Javier
- Perez Gomez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1630 , F 125, S 8, H CA 25702, I/A 8 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-11
Empresa: EXO INDUSTRIAL CORPORATIVA SL
Administrador Unico
- Martinez Joya Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2090 , F 81, S 8, H CA 45120, I/A 3 (24/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-11
Empresa: EXO LOGISTICS CORPORATIVE SL
Administrador Unico
- Martinez Joya Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2098 , F 128, S 8, H CA 45506, I/A 3 (24/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-11
Empresa: GRUPO EXO PETROL MANTENIMIENTOS SL
Administrador Unico
- Martinez Joya Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2090 , F 77, S 8, H CA 45119, I/A 5 (24/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-11
Empresa: EXO GAS & PETROL SL
Administrador Unico
- Martinez Joya Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2090 , F 84, S 8, H CA 45121, I/A 2 (24/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-11
Empresa: COTRINSUR-MAT SL
Administrador Unico
- Martinez Joya Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 542 , F 111, S 8, H CR 21481, I/A 3 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-13
Empresa: PINCAL SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Martinez Joya Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2126 , F 148, S 8, H CA 46712, I/A 3 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-11
Empresa: AGASTRANS SL
Administrador Solidario
- Martinez Joya Francisco Javier
- Perez Gomez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1630 , F 124, S 8, H CA 25702, I/A 6 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-11
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ JOYA FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de MARTINEZ JOYA FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ JOYA FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos