MARTINEZ JIMENEZ PABLO
Informe ejecutivo de MARTINEZ JIMENEZ PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ JIMENEZ PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOOD ADDED SERVICES SL | Administrador Solidario | 19/09/2012 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ JIMENEZ PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ JIMENEZ PABLO
Empresa: MOBILE SPORTS PRIVATE SL
Administrador Unico
- Martinez Jimenez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5902 , F 79, S 8, H SE102301, I/A 4 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-41
Empresa: MOBILE SPORTS PRIVATE SL
Administrador Unico
- Martinez Jimenez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5902 , F 79, S 8, H SE102301, I/A 3 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-41
Empresa: FOOD ADDED SERVICES SL
Administrador Solidario
- Martinez Jimenez Juan- Ignacio
- Martinez Jimenez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30288 , F 31, S 8, H M 545140, I/A 1 (19/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-187-28
Empresa: DESTOCK HENARES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Allende Martinez Cubells Tomas
- Berenguer Carrera Sergio
- Martinez Jimenez Pablo
- Rico Menendez Antonio
Apoderado Solidario
Apoderado
- Hidalgo Romero Monica
- Martinez Jimenez Pablo
- Rico Menendez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24607 , F 165, S 8, H M 317661, I/A 14 (30/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-28-28
Empresa: DESTOCK HENARES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24607 , F 159, S 8, H M 317661, I/A 12 (29/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-26-28
Información de MARTINEZ JIMENEZ PABLO
Mostramos los datos de MARTINEZ JIMENEZ PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ JIMENEZ PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos