MARTINEZ ISCAR ELISA
Informe ejecutivo de MARTINEZ ISCAR ELISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ ISCAR ELISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESCUELA INFANTIL CANILLAS SL | Socio Unico | 31/07/2020 | |
THAMES BRITISH SCHOOL SL | Socio Unico | 26/11/2015 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ ISCAR ELISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ ISCAR ELISA
Administrador Unico
- Martinez Iscar Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24902 , F 20, S 8, H M 448342, I/A 8 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-28
Empresa: ESCUELA INFANTIL CANILLAS SL
Administrador Unico
- Martinez Iscar Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40601 , F 82, S 8, H M 720536, I/A 2 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
Empresa: ESCUELA INFANTIL CANILLAS SL
Administrador Unico
- Martinez Iscar Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40601 , F 80, S 8, H M 720536, I/A 1 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-28
Empresa: ESCUELA INFANTIL CANILLAS SL
Socio Único
- Martinez Iscar Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40601 , F 80, S 8, H M 720536, I/A 1 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-28
Empresa: ESCUELAS INFANTILES ELIMARIS SL
Administrador Unico
- Martinez Iscar Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34092 , F 97, S 8, H M 613307, I/A 2 (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-28
Socio Único
- Martinez Iscar Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24902 , F 20, S 8, H M 448342, I/A 7 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-28
Administrador Unico
- Martinez Iscar Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24902 , F 20, S 8, H M 448342, I/A 6 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-28
Empresa: ESCUELAS INFANTILES ELIMARIS SL
Administrador Unico
- Martinez Iscar Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34092 , F 95, S 8, H M 613307, I/A 1 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-28
Empresa: ESCUELAS INFANTILES ELIMARIS SL
Socio Único
- Martinez Iscar Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34092 , F 95, S 8, H M 613307, I/A 1 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-28
Información de MARTINEZ ISCAR ELISA
Mostramos los datos de MARTINEZ ISCAR ELISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ ISCAR ELISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos