MARTINEZ HERREROS JUAN
Informe ejecutivo de MARTINEZ HERREROS JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ HERREROS JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO IBERICA ENERGIAS RENOVABLES SL | Administrador Unico | 16/11/2022 | |
GRUPO IBERICA ENERGIAS RENOVABLES SL | Socio Unico | 16/11/2022 | |
SOCIALNIDUIN SL | Administrador Unico | 01/07/2022 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ HERREROS JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ HERREROS JUAN
Empresa: GRUPO IBERICA ENERGIAS RENOVABLES SL
Administrador Unico
- Martinez Herreros Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3338 , F 26, S 8, H T 59511, I/A 1 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-43
Empresa: GRUPO IBERICA ENERGIAS RENOVABLES SL
Socio Único
- Martinez Herreros Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3338 , F 26, S 8, H T 59511, I/A 1 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-43
Empresa: SOCIALNIDUIN SL
Administrador Unico
- Martinez Herreros Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2789 , F 73, S 8, H PM 85419, I/A 2 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-07
Apoderado
- Martinez Carretero Francisca
- Martinez Herreros Francisco
- Martinez Herreros Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 780, L 544, F 36, S 8, H AB 1787, I/A 11 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-02
Liquidador Mancomunado
- Martinez Herreros Francisco
- Martinez Herreros Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 780, L 544, F 36, S 8, H AB 1787, I/A 11 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-02
Liquidador Mancomunado
- Martinez Herreros Francisco
- Martinez Herreros Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 780, L 544, F 36, S 8, H AB 1787, I/A 10 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-02
Información de MARTINEZ HERREROS JUAN
Mostramos los datos de MARTINEZ HERREROS JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ HERREROS JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos