MARTINEZ HERRERA LUIS
Informe ejecutivo de MARTINEZ HERRERA LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ HERRERA LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUNNER CGH SL | Administrador Unico | 24/05/2023 | |
LUNNER CGH SL | Socio Unico | 24/05/2023 | |
ZANQUILES SL | Administrador Unico | 15/01/2015 | |
SUMINISTROS INDUSTRIALES HERRERA SA | Administrador Solidario | 21/08/2012 | |
HERRERA RENTA SA | Administrador Solidario | 21/08/2012 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ HERRERA LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ HERRERA LUIS
Empresa: LUNNER CGH SL
Administrador Unico
- Martinez Herrera Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44855 , F 120, S 8, H M 789687, I/A 1 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-28
Empresa: LUNNER CGH SL
Socio Único
- Martinez Herrera Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44855 , F 120, S 8, H M 789687, I/A 1 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-28
Empresa: SUMINISTROS INDUSTRIALES HERRERA SA
Administrador Solidario
- Martinez Herrera Luis
- Moneo Serrano Marina Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 267, L 58, F 77, S 8, H BU 2005, I/A 13 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-09
Empresa: HERRERA RENTA SA
Administrador Solidario
- Martinez Herrera Luis
- Moneo Serrano Marina Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 263, L 54, F 21, S 8, H BU 1827, I/A 10 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-09
Empresa: HERRERA RENTA SA
Administrador Solidario
- Martinez Herrera Luis
- Moneo Serrano Marina Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 263, L 54, F 21, S 8, H BU 1827, I/A 9 2 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-09
Empresa: SUMINISTROS INDUSTRIALES HERRERA SA
Administrador Solidario
- Martinez Herrera Luis
- Moneo Serrano Marina Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 267, L 58, F 77, S 8, H BU 2005, I/A 12 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-09
Empresa: ZANQUILES SL
Administrador Unico
- Martinez Herrera Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443, L 234, F 66, S 8, H BU 3248, I/A 9 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-09
Empresa: ZANQUILES SL
Administrador Solidario
- Camara Palacios Eliseo
- Martinez Herrera Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443, L 234, F 66, S 8, H BU 3248, I/A 9 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-09
Empresa: HERRERA RENTA SA
Administrador Solidario
- Martinez Herrera Luis
- Moneo Serrano Marina Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 263, L 54, F 20, S 8, H BU 1827, I/A 7 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-165-09
Empresa: SUMINISTROS INDUSTRIALES HERRERA SA
Administrador Solidario
- Martinez Herrera Luis
- Moneo Serrano Marina Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 267, L 58, F 76, S 8, H BU 2005, I/A 10 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-165-09
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ HERRERA LUIS
Mostramos los datos de MARTINEZ HERRERA LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ HERRERA LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos