MARTINEZ HERNANDEZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de MARTINEZ HERNANDEZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTINEZ HERNANDEZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAYMATEC SAL | Administrador Mancomunado | 18/07/2014 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ HERNANDEZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ HERNANDEZ FRANCISCO
Empresa: GLOBAL INTERNET COMUNICATIONS SL
Liquidador
- Martinez Hernandez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1808 , F 140, S 8, H PM 37591, I/A 3 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-07
Empresa: GLOBAL INTERNET COMUNICATIONS SL
Administrador Unico
- Martinez Hernandez Francisco
Liquidador
- Martinez Hernandez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1808 , F 140, S 8, H PM 37591, I/A 3 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-07
Empresa: TRAZOS Y RAYAJOS SL
Administrador Unico
- Martinez Hernandez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3541 , F 115, S 8, H A 126309, I/A 5 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-195-03
Empresa: PAYMATEC SAL
Administrador Mancomunado
- Alonso Novoa Maria Angeles
- Martinez Hernandez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9311 , F 28, S 8, H M 149748, I/A 8 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-141-28
Empresa: PAYMATEC SAL
Consejero Delegado Mancomunado
- Alonso Novoa Maria Angeles
- Martinez Hernandez Francisco
- Pareja Gascueña Jose Luis
Consejero
- Alonso Novoa Maria Angeles
- Martinez Hernandez Francisco
- Pareja Gascueña Jose Luis
Presidente
Secretario
- Martinez Hernandez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9311 , F 28, S 8, H M 149748, I/A 8 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-141-28
Empresa: SERVIAUTO SANTA PONSA SLL
Administrador Unico
- Martinez Hernandez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1968 , F 70, S 8, H PM 43277, I/A 5 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-07
Empresa: PAYMATEC SAL
Consejero Delegado Mancomunado
- Alonso Novoa Maria Angeles
- Martinez Hernandez Francisco
- Pareja Gascueña Jose Luis
Consejero
- Alonso Novoa Maria Angeles
- Martinez Hernandez Francisco
- Pareja Gascueña Jose Luis
Presidente
Secretario
- Martinez Hernandez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9311 , F 27, S 8, H M 149748, I/A 7 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-28
Empresa: TRAZOS Y RAYAJOS SLL
Administrador Unico
- Martinez Hernandez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3541 , F 113, S 8, H A 126309, I/A 1 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-03
Información de MARTINEZ HERNANDEZ FRANCISCO
Mostramos los datos de MARTINEZ HERNANDEZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ HERNANDEZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos