MARTINEZ GUTIERREZ JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de MARTINEZ GUTIERREZ JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ GUTIERREZ JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SKY MANAGEMENT SERVICES SA | Presidente | 21/12/2020 | |
SKY MANAGEMENT SERVICES SA | Consejero Delegado | 21/12/2020 | |
SKY MANAGEMENT SERVICES SA | Consejero | 21/12/2020 | |
BARBECHO ECO BAR SL | Administrador Unico | 11/11/2020 | |
MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL A PRIMA FIJA SAN IGNACIO | Vicepresidente Junta Directiva | 10/07/2019 | |
LAS VIANDAS SELECCION SL | Administrador Unico | 22/10/2013 | |
MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL A PRIMA FIJA SAN IGNACIO | Miem.J.Dir. | 12/07/2013 | |
OFICINA MAJADAHONDA SL | Socio Unico | 14/07/2011 | |
OFICINA MAJADAHONDA SL | Administrador Unico | 14/07/2011 | |
MICROBANK DE LA CAIXA SA | Apoderado | 30/06/2011 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ GUTIERREZ JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ GUTIERREZ JUAN CARLOS
Miem.J.Dir.
- Arnaiz Pobes Jose Antonio
- Arzua Mouronte Alberto
- Martinez Gutierrez Juan Carlos
- Ustio Pedrosa Maria Luisa
- Ustio Pedroso Maria Teresa
Pres.J.Dir.
Scrt.J.Dir.
Vicepresidente Junta Directiva
- Martinez Gutierrez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 421 , F 115, S 8, H P 1096, I/A 25 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-34
Empresa: SKY MANAGEMENT SERVICES SA
Consejero Delegado
- Martinez Gutierrez Juan Carlos
Consejero
- Barrado Navascues Susana
- Malaga Pescador Eugenio
- Martinez Gutierrez Juan Carlos
Presidente
- Martinez Gutierrez Juan Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36296 , F 139, S 8, H M 652134, I/A 4 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
Empresa: SKY MANAGEMENT SERVICES SA
Consejero Delegado Solidario
- Malaga Pescador Eugenio
- Martinez Gutierrez Juan Carlos
Consejero
- Malaga Pescador Eugenio
- Martinez Gutierrez Juan Carlos
- Mateos Aparicio Morales Basilio
Presidente
- Martinez Gutierrez Juan Carlos
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36296 , F 139, S 8, H M 652134, I/A 4 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
Empresa: BARBECHO ECO BAR SL
Administrador Unico
- Martinez Gutierrez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41087 , F 61, S 8, H M 728595, I/A 1 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-28
Miem.J.Dir.
- Andres Martin Alicia
- Anselmo Rojo Retuerto
- Arzua Mouronte Alberto
- Martinez Gutierrez Juan Carlos
- Ustio Pedrosa Maria Luisa
Pres.J.Dir.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 421 , F 115, S 8, H P 1096, I/A 21 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-34
Miem.J.Dir.
Scrt.J.Dir.
Tesorero Junta Directiva
Vicepresidente Junta Directiva
- Martinez Gutierrez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 421 , F 115, S 8, H P 1096, I/A 21 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-34
Empresa: SKY MANAGEMENT SERVICES SA
Consejero Delegado Solidario
- Malaga Pescador Eugenio
- Martinez Gutierrez Juan Carlos
Consejero
- Garcia Sanchez Estanislao
- Malaga Pescador Eugenio
- Martinez Gutierrez Juan Carlos
Presidente
- Martinez Gutierrez Juan Carlos
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36296 , F 135, S 8, H M 652134, I/A 1 (08/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-179-28
Empresa: LAS VIANDAS SELECCION SL
Administrador Unico
- Martinez Gutierrez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31564 , F 120, S 8, H M 567986, I/A 1 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-209-28
Miem.J.Dir.
- Alberto Arzua Mouronte
- Andres Martin Alicia
- Anselmo Rojo Retuerto
- Erice Pariente Felix
- Martinez Gutierrez Juan Carlos
- Ustio Pedrosa Maria Luisa
- Vela Martin Victor
Pres.J.Dir.
Scrt.J.Dir.
Supl.J.Direc
Tesorero Junta Directiva
Vicepresidente Junta Directiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 421 , F 114, S 8, H P 1096, I/A 20 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-34
Miem.J.Dir.
Pres.J.Dir.
Scrt.J.Dir.
Tesorero Junta Directiva
Vicepresidente Junta Directiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 421 , F 114, S 8, H P 1096, I/A 20 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-34
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ GUTIERREZ JUAN CARLOS
Mostramos los datos de MARTINEZ GUTIERREZ JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ GUTIERREZ JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos