MARTINEZ GUTIERREZ JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de MARTINEZ GUTIERREZ JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MARTINEZ GUTIERREZ JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BDP H2 GREEN XXI SL | Apoderado Solidario | 23/10/2023 | |
AES PROJECT X SL | Apoderado Solidario | 21/09/2023 | |
BIMBA Y LOLA ESPAÑA SL | Administrador Solidario | 05/05/2023 | |
BIMBA & LOLA SL | Apoderado | 07/07/2022 | |
ECOALF RECYCLED FABRICS SL | Consejero | 13/03/2020 | |
BIMBA & LOLA STUDIO SL | Consejero Delegado Solidario | 20/02/2020 | |
BIMBA & LOLA STUDIO SL | Consejero | 20/02/2020 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ GUTIERREZ JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ GUTIERREZ JOSE MANUEL
Empresa: BDP H2 GREEN XXI SL
Apoderado Solidario
- Alañon Lobato Patricio
- Coca Torres Pablo
- Manchado Perero Rebeca
- Martin Gutierrez Arturo
- Martinez Gutierrez Jose Manuel
- Panizo Jimenez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2854 , F 213, S 8, H CO 43758, I/A 3 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-14
Empresa: AES PROJECT X SL
Apoderado Solidario
- Alañon Lobato Patricio
- Martin Gutierrez Arturo
- Martinez Gutierrez Jose Manuel
- Panizo Jimenez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2882 , F 123, S 8, H CO 44339, I/A 2 (21/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-185-14
Empresa: BIMBA Y LOLA ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Martinez Gutierrez Jose Manuel
- Soto Sanchez Augusto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4445, L 4445, F 200, S 8, H PO 71533, I/A 1 (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-36
Empresa: BIMBA & LOLA SL
Apoderado
- Martinez Gutierrez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4274, L 4274, F 165, S 8, H PO 36941, I/A 38 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-36
Empresa: ECOALF RECYCLED FABRICS SL
Consejero
- Martinez Gutierrez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39041 , F 123, S 8, H M 498940, I/A 22 (13/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-28
Empresa: BIMBA & LOLA STUDIO SL
Consejero Delegado Solidario
- Martinez Gutierrez Jose Manuel
- QUERIDA CARMEN SL
- TRESEMES 2017 SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3054, L 3054, F 196, S 8, H PO 36892, I/A 21 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-36
Empresa: IMATER SL
Administrador
- Martinez Gutierrez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30844 , F 51, S 8, H B 183519, I/A 5 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-08
Empresa: PLATAFORMA LOGISTICA LEON SA
Consejero
- Martinez Gutierrez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3380 , F 148, S 8, H C 37040, I/A 35 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-15
Empresa: ZARA LOGISTICA SA
Consejero
- Martinez Gutierrez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2521 , F 70, S 8, H C 23375, I/A 60 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-15
Empresa: PLATAFORMA LOGISTICA MECO SA
Consejero
- Martinez Gutierrez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2607 , F 209, S 8, H C 3134, I/A 68 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-15
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ GUTIERREZ JOSE MANUEL
Mostramos los datos de MARTINEZ GUTIERREZ JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ GUTIERREZ JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos