MARTINEZ GUTIERREZ BASILIA
Informe ejecutivo de MARTINEZ GUTIERREZ BASILIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ GUTIERREZ BASILIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUEBLES ANTONIO MOLINA SA | Consejero | 14/01/2015 | 22/08/2024 |
MUEBLES ANTONIO MOLINA SA | Vicepresidente | 14/01/2015 | 22/08/2024 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ GUTIERREZ BASILIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ GUTIERREZ BASILIA
Empresa: MUEBLES ANTONIO MOLINA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Martinez Gutierrez Basilia
- Molina Lopez Antonio
- Molina Martinez Basilia Rosa
- Molina Martinez Maria Victoria
- Molina Martinez Rocio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Martinez Gutierrez Basilia
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 2332, I/A 9 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-04
Empresa: MUEBLES ANTONIO MOLINA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Martinez Gutierrez Basilia
- Molina Lopez Antonio
- Molina Martinez Basilia Rosa
- Molina Martinez Maria Victoria
- Molina Martinez Rocio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Martinez Gutierrez Basilia
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 94 , F 18, S 8, H AL 2332, I/A 8 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-04
Empresa: MUEBLES ANTONIO MOLINA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Martinez Gutierrez Basilia
- Molina Martinez Basilia Rosa
- Molina Martinez Maria Victoria
- Molina Martinez Rocio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Martinez Gutierrez Basilia
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 94 , F 17, S 8, H AL 2332, I/A 7 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-15-04
Información de MARTINEZ GUTIERREZ BASILIA
Mostramos los datos de MARTINEZ GUTIERREZ BASILIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ GUTIERREZ BASILIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos