MARTINEZ GUIX JORGE
Informe ejecutivo de MARTINEZ GUIX JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ GUIX JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOSTELCIM SL | Liquidador | 15/03/2016 | 15/03/2016 |
HOSTELCIM SL | Administrador | 15/03/2016 | |
EUROSMASH MACHINES SL | Administrador Unico | 05/01/2012 | 04/07/2014 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ GUIX JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ GUIX JORGE
Empresa: HOSTELCIM SL
Liquidador
- Huntingford Antigas Helena
- Martinez Guix Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32670 , F 116, S 8, H B 213190, I/A 4 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-08
Empresa: HOSTELCIM SL
Administrador
- Huntingford Antigas Helena
- Martinez Guix Jorge
Liquidador
- Huntingford Antigas Helena
- Martinez Guix Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32670 , F 116, S 8, H B 213190, I/A 4 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-08
Empresa: EUROSMASH MACHINES SL
Administrador Unico
- Martinez Guix Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39238 , F 108, S 8, H B 342629, I/A 6 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-131-08
Empresa: EUROSMASH MACHINES SL
Administrador Unico
- Martinez Guix Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39238 , F 107, S 8, H B 342629, I/A 4 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-08
Información de MARTINEZ GUIX JORGE
Mostramos los datos de MARTINEZ GUIX JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ GUIX JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos