MARTINEZ GRAÑERAS MARIA ARANZAZU
Informe ejecutivo de MARTINEZ GRAÑERAS MARIA ARANZAZU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ GRAÑERAS MARIA ARANZAZU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRAÑERAS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SL | Administrador Unico | 04/04/2014 | |
ARANMA 2100 PROYECTOS E INGENIERIA DE OBRAS SL | Administrador Unico | 16/07/2010 | |
DE FREITAS TEIXEIRA ABILIO 002411761J SLNE | Administrador Unico | 07/09/2009 | |
DE FREITAS TEIXEIRA ABILIO 002411761J SLNE | Apoderado | 17/06/2009 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ GRAÑERAS MARIA ARANZAZU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ GRAÑERAS MARIA ARANZAZU
Administrador Unico
- Martinez Grañeras Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1459 , F 204, S 8, H VA 26486, I/A 1 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-47
Administrador Unico
- Martinez Grañeras Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188 , F 116, S 8, H LE 20426, I/A 1 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-24
Administrador Unico
- Martinez Grañeras Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1350 , F 64, S 8, H VA 21985, I/A 3 (07/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-177-47
Apoderado
- Martinez Grañeras Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1350 , F 63, S 8, H VA 21985, I/A 2 (17/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-47
Información de MARTINEZ GRAÑERAS MARIA ARANZAZU
Mostramos los datos de MARTINEZ GRAÑERAS MARIA ARANZAZU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ GRAÑERAS MARIA ARANZAZU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos