MARTINEZ GRANADOS JOSE
Informe ejecutivo de MARTINEZ GRANADOS JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ GRANADOS JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OLSEM ESPAÑA I D SL | Socio Unico | 29/03/2023 | |
OLSEM ESPAÑA I D SL | Administrador Unico | 29/03/2023 | |
AGRO-CAPITAL SOLIS SL | Socio Unico | 25/11/2021 | |
AGRO-CAPITAL SOLIS SL | Administrador Unico | 25/11/2021 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ GRANADOS JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ GRANADOS JOSE
Empresa: OLSEM ESPAÑA I D SL
Administrador Unico
- Martinez Granados Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900 , F 131, S 8, H CO 44717, I/A 1 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-14
Empresa: OLSEM ESPAÑA I D SL
Socio Único
- Martinez Granados Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900 , F 131, S 8, H CO 44717, I/A 1 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-14
Empresa: AGROVERIFICACION SL
Administrador Unico
- Martinez Granados Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2532 , F 84, S 8, H CO 37162, I/A 3 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-14
Empresa: AGRO-CAPITAL SOLIS SL
Administrador Unico
- Martinez Granados Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 694 , F 206, S 8, H CR 32280, I/A 1 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-13
Empresa: AGRO-CAPITAL SOLIS SL
Socio Único
- Martinez Granados Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 694 , F 206, S 8, H CR 32280, I/A 1 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-13
Empresa: AGROVERIFICACION SL
Administrador Unico
- Martinez Granados Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2532 , F 83, S 8, H CO 37162, I/A 2 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-14
Empresa: AGROVERIFICACION SL
Socio Único
- Martinez Granados Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2532 , F 83, S 8, H CO 37162, I/A 2 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-14
Información de MARTINEZ GRANADOS JOSE
Mostramos los datos de MARTINEZ GRANADOS JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ GRANADOS JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos