MARTINEZ GORDILLO PATRICIA
Informe ejecutivo de MARTINEZ GORDILLO PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ GORDILLO PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARESPUGA 36 SL | Administrador Solidario | 27/03/2024 | |
EMPRESARIAL CATALANA ESPUMAR SL | Administrador Solidario | 25/03/2024 | |
ESPUCARN SANT BOI SL | Apoderado Solidario | 13/06/2023 | |
BERSOLGAN SL | Apoderado Solidario | 13/06/2023 | |
ESPUCARN HOSPITALET SL | Apoderado Solidario | 13/06/2023 | |
R MARTINEZ ESPUGA SL | Apoderado Solidario | 12/06/2023 | |
EMPRESARIAL CATALANA ESPUMAR SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/04/2023 | |
MARESPUGA 36 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/04/2023 | |
DISACA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/04/2023 | |
ESPUGA INDUSTRIAL Y COMERCIAL AVICOLA Y SUS DERIVADOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/04/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARTINEZ GORDILLO PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ GORDILLO PATRICIA
Empresa: MARESPUGA 36 SL
Administrador Solidario
- Martinez Gordillo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31060 , F 84, S 8, H B 185388, I/A 7 (27/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-08
Empresa: EMPRESARIAL CATALANA ESPUMAR SL
Administrador Solidario
- Martinez Gordillo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34587 , F 156, S 8, H B 83681, I/A 16 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-08
Empresa: ESPUCARN HOSPITALET SL
Apoderado Solidario
- Martinez Gordillo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48030 , F 203, S 8, H B 570029, I/A 5 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-08
Empresa: ESPUCARN SANT BOI SL
Apoderado Solidario
- Martinez Gordillo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42776 , F 184, S 8, H B 412425, I/A 5 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-115-08
Empresa: BERSOLGAN SL
Apoderado Solidario
- Martinez Gordillo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35776 , F 128, S 8, H B 265715, I/A 6 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-115-08
Empresa: R MARTINEZ ESPUGA SL
Apoderado Solidario
- Martinez Gordillo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40896 , F 153, S 8, H B 14446, I/A 13 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-115-08
Empresa: EMPRESARIAL CATALANA ESPUMAR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Espuga Mendez Alberto
- Martinez Gordillo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34587 , F 155, S 8, H B 83681, I/A 14 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-08
Empresa: AVESPUGA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Espuga Mendez Alberto
- Martinez Gordillo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24574 , F 217, S 8, H B 76558, I/A 13 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Espuga Mendez Alberto
- Martinez Gordillo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24751 , F 34, S 8, H B 76373, I/A 15 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-08
Empresa: DISACA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Espuga Mendez Alberto
- Martinez Gordillo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24011 , F 60, S 8, H B 64932, I/A 38 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-08
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ GORDILLO PATRICIA
Mostramos los datos de MARTINEZ GORDILLO PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ GORDILLO PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos