MARTINEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de MARTINEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTINEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES VITALVIGO SL | Apoderado | 25/11/2013 | |
PROMOCIONES VITALVIGO SL | Apoderado | 30/08/2013 | |
PROMOCIONES VITALVIGO SL | Apoderado | 27/03/2013 | |
GESTACTIVA MEDITERRANEO SL | Apoderado | 12/02/2009 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR
Empresa: IGNACIO PIÑEIRO GOMEZ SL
Administrador Solidario
- Martinez Gonzalez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3133, L 3133, F 21, S 8, H PO 38659, I/A 3 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-36
Empresa: INVERSIONES VIGO SA
Consejero
- Martinez Gonzalez Maria Del Pilar
- Vidal Fernandez Delmiro
- Vidal Fernandez Jose Enrique
Presidente
Secretario
- Martinez Gonzalez Maria Del Pilar
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 976, L 976, F 164, S 8, H PO 1832, I/A 8 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-36
Empresa: INVERSIONES VIGOMEZ SA
Consejero
- Martinez Gonzalez Maria Del Pilar
- Vidal Fernandez Delmiro
- Vidal Fernandez Jose Enrique
Presidente
Secretario
- Martinez Gonzalez Maria Del Pilar
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1602, L 1602, F 41, S 8, H PO 14157, I/A 4 (01/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-36
Empresa: PROMOCIONES VITALVIGO SL
Apoderado
- Martinez Gonzalez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2423, L 2423, F 199, S 8, H PO 25088, I/A 7 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-36
Empresa: PROMOCIONES VITALVIGO SL
Apoderado
- Martinez Gonzalez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2423, L 2423, F 199, S 8, H PO 25088, I/A 6 (30/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-171-36
Empresa: INVERSIONES VIGO SA
Consejero
- Martinez Gonzalez Maria Del Pilar
- Vidal Fernandez Delmiro
- Vidal Fernandez Jose Enrique
Presidente
Secretario
- Martinez Gonzalez Maria Del Pilar
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 976, L 976, F 162, S 8, H PO 1832, I/A 7 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-36
Empresa: INVERSIONES VIGOMEZ SA
Consejero
- Martinez Gonzalez Maria Del Pilar
- Vidal Fernandez Delmiro
- Vidal Fernandez Jose Enrique
Presidente
Secretario
- Martinez Gonzalez Maria Del Pilar
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1602, L 1602, F 40, S 8, H PO 14157, I/A 3 (02/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-129-36
Empresa: PROMOCIONES VITALVIGO SL
Apoderado
- Martinez Gonzalez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2423, L 2423, F 198, S 8, H PO 25088, I/A 5 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-65-36
Empresa: GESTACTIVA MEDITERRANEO SL
Apoderado
- Martinez Gonzalez Maria Del Pilar
- Pascual Martinez Pablo
- Pascual Moix Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40998 , F 140, S 8, H B 375342, I/A 2 (12/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-08
Información de MARTINEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de MARTINEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos