MARTINEZ GONZALEZ JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de MARTINEZ GONZALEZ JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ GONZALEZ JOSE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTA SUSANNA CATERING SERVEIS SL | Administrador Unico | 08/09/2020 | |
NEZZALEZ SL | Socio Unico | 10/11/2014 | |
NEZZALEZ SL | Administrador Unico | 10/11/2014 | |
LA RESERVA DE SANTA SUSANA SL | Administrador Unico | 25/04/2012 | |
MULTIESPACIOS DE STA SUSANNA SL | Administrador Unico | 25/04/2012 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ GONZALEZ JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ GONZALEZ JOSE MIGUEL
Empresa: L & F PRIMERA RED INMOBILIARIA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Carrillo Suarez Antonio
- Laguna Llorden Jesus
- Martinez Gonzalez Jose Miguel
- Matesanz Santiago Alfonso Javier
- Orobitg Rosello Sebastian
- Yela Sanz Eduardo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38623 , F 218, S 8, H M 238943, I/A 46 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-28
Empresa: L & F PRIMERA RED INMOBILIARIA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Carrillo Suarez Antonio
- Laguna Llorden Jesus
- Martinez Gonzalez Jose Miguel
- Matesanz Santiago Alfonso Javier
- Orobitg Rosello Sebastian
- Yela Sanz Eduardo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38623 , F 216, S 8, H M 238943, I/A 44 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-28
Empresa: SANTA SUSANNA CATERING SERVEIS SL
Administrador Unico
- Martinez Gonzalez Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47449 , F 30, S 8, H B 552127, I/A 1 (08/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-180-08
Empresa: NEZZALEZ SL
Administrador Unico
- Martinez Gonzalez Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 96, S 8, H AL 43514, I/A 1 (10/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-04
Empresa: NEZZALEZ SL
Socio Único
- Martinez Gonzalez Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 96, S 8, H AL 43514, I/A 1 (10/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-04
Empresa: MULTIESPACIOS DE STA SUSANNA SL
Administrador Unico
- Martinez Gonzalez Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33090 , F 51, S 8, H B 222297, I/A 2 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-08
Empresa: MULTIESPACIOS DE STA SUSANNA SL
Administrador
- Martinez Gonzalez Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33090 , F 51, S 8, H B 222297, I/A 2 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-08
Empresa: LA RESERVA DE SANTA SUSANA SL
Administrador Unico
- Martinez Gonzalez Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25499 , F 27, S 8, H B 89715, I/A 7 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-08
Empresa: LA RESERVA DE SANTA SUSANA SL
Administrador
- Martinez Gonzalez Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25499 , F 27, S 8, H B 89715, I/A 7 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-08
Empresa: AUTOBUS DE DOS PLANTAS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- CANO CAMPOS MARTIN
- Gomez Brea Julian
- Martinez Gonzalez Jose Miguel
- Morante Gomez Javier
- Yela Sanz Eduardo
Consejero
- CANO CAMPOS MARTIN
- Gomez Brea Julian
- Martinez Gonzalez Jose Miguel
- Morante Gomez Javier
- Yela Sanz Eduardo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Martinez Gonzalez Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22009 , F 29, S 8, H M 392274, I/A 2 (12/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-160-28
Información de MARTINEZ GONZALEZ JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de MARTINEZ GONZALEZ JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ GONZALEZ JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos