MARTINEZ GONZALEZ GHERLIN CECILIA
Informe ejecutivo de MARTINEZ GONZALEZ GHERLIN CECILIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ GONZALEZ GHERLIN CECILIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEE PEE RESTAURACION SL | Administrador Mancomunado | 27/12/2013 | |
HANKS TIME SL | Administrador Mancomunado | 27/12/2013 | |
INVERSIONES TOUCH 2000 SL | Administrador Mancomunado | 27/12/2013 | |
SISTEMAS DE CONSTRUCCION RALF SL | Administrador Mancomunado | 23/12/2013 | |
RED DE NEGOCIOS LAUSAN SL | Administrador Mancomunado | 18/12/2013 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ GONZALEZ GHERLIN CECILIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ GONZALEZ GHERLIN CECILIA
Empresa: INVERSIONES TOUCH 2000 SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Gonzalez Gherlin Cecilia
- Martinez Gonzalez Milton
- Martinez Miguelez Miguel Faustino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26797 , F 192, S 8, H M 482877, I/A 3 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-28
Empresa: HANKS TIME SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Gonzalez Gherlin Cecilia
- Martinez Gonzalez Milton
- Martinez Miguelez Miguel Faustino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26797 , F 162, S 8, H M 482874, I/A 3 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-28
Empresa: TEE PEE RESTAURACION SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Gonzalez Gherlin Cecilia
- Martinez Gonzalez Milton
- Martinez Miguelez Miguel Faustino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29265 , F 188, S 8, H M 526868, I/A 3 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-28
Empresa: SISTEMAS DE CONSTRUCCION RALF SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Gonzalez Gherlin Cecilia
- Martinez Gonzalez Milton
- Martinez Miguelez Miguel Faustino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28160 , F 36, S 8, H M 507310, I/A 4 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-249-28
Empresa: RED DE NEGOCIOS LAUSAN SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Gonzalez Gherlin Cecilia
- Martinez Gonzalez Milton
- Martinez Miguelez Miguel Faustino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27898 , F 122, S 8, H M 502819, I/A 3 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-28
Información de MARTINEZ GONZALEZ GHERLIN CECILIA
Mostramos los datos de MARTINEZ GONZALEZ GHERLIN CECILIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ GONZALEZ GHERLIN CECILIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos