MARTINEZ GONZALEZ ARANZAZU
Informe ejecutivo de MARTINEZ GONZALEZ ARANZAZU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ GONZALEZ ARANZAZU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARAFARMACIA FERRANDIZ 21 SL | Administrador Solidario | 02/01/2015 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ GONZALEZ ARANZAZU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ GONZALEZ ARANZAZU
Empresa: IMANES MECO SL
Liquidador
- Martinez Gonzalez Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 486724, I/A 2 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-28
Empresa: IMANES MECO SL
Administrador Unico
- Martinez Gonzalez Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 486724, I/A 2 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-28
Empresa: PARAFARMACIA FERRANDIZ 21 SL
Administrador Solidario
- Martinez Gonzalez Aranzazu
- Martinez Gonzalez Marino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5353, L 4260, F 197, S 8, H MA126175, I/A 1 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-7-29
Empresa: IMANES MECO SL
Administrador Unico
- Martinez Gonzalez Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27015 , F 93, S 8, H M 486724, I/A 1 (24/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-191-28
Información de MARTINEZ GONZALEZ ARANZAZU
Mostramos los datos de MARTINEZ GONZALEZ ARANZAZU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ GONZALEZ ARANZAZU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos