MARTINEZ GOMEZ ANA MARIA
Informe ejecutivo de MARTINEZ GOMEZ ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ GOMEZ ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALKE SL | Apoderado Mancomunado | 13/01/2021 | |
DILUNEMAR SL | Administrador Unico | 02/09/2015 | |
PALMA REAL DE INVERSIONES IBERIA SL | Administrador Mancomunado | 10/11/2010 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ GOMEZ ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ GOMEZ ANA MARIA
Empresa: ALKE SL
Apoderado Mancomunado
- Martinez Gomez Ana Maria
- Sanchez Mendez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28919 , F 210, S 8, H M 101681, I/A 12 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-28
Empresa: DILUNEMAR SL
Administrador Unico
- Martinez Gomez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5432, L 4339, F 12, S 8, H MA129811, I/A 1 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-29
Empresa: SEMINARIOS TRAVELL Y SIMONS SL
Administrador Unico
- Martinez Gomez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1488 , F 28, S 8, H TO 31211, I/A 2 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-45
Empresa: MYOFIB FORMACION SL
Administrador Unico
- Martinez Gomez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1296 , F 198, S 8, H TO 22956, I/A 2 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-45
Empresa: PALMA REAL DE INVERSIONES IBERIA SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Trevijano Jose Antonio
- Martinez Gomez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21658 , F 162, S 8, H M 385602, I/A 2 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-28
Empresa: SEMINARIOS TRAVELL Y SIMONS SL
Administrador Unico
- Martinez Gomez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1488 , F 27, S 8, H TO 31211, I/A 1 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-45
Información de MARTINEZ GOMEZ ANA MARIA
Mostramos los datos de MARTINEZ GOMEZ ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ GOMEZ ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos