MARTINEZ GOMEZ ALEJANDRO
Informe ejecutivo de MARTINEZ GOMEZ ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 22
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTINEZ GOMEZ ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESPACIO ACRESCERE MANA SL | Consejero | 13/08/2021 | |
PARAJES PROMOCION E INSERCION LABORAL SL | Consejero Delegado | 23/07/2020 | |
PARAJES PROMOCION E INSERCION LABORAL SL | Consejero | 23/07/2020 | |
AFANIAS GRAFICAS Y MANIPULADOS SL | Consejero Delegado | 23/07/2020 | |
AFANIAS GRAFICAS Y MANIPULADOS SL | Consejero | 23/07/2020 | |
AFANIAS JARDISER SL | Consejero Delegado | 23/07/2020 | |
AFANIAS JARDISER SL | Consejero | 23/07/2020 | |
ERNST & YOUNG SL | Apoderado | 16/12/2016 | |
ERNST & YOUNG SL | Apoderado | 30/06/2016 | |
ATD AUDITORES SECTOR PUBLICO SL | Apoderado Solidario | 08/04/2016 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ GOMEZ ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ GOMEZ ALEJANDRO
Empresa: AFANIAS GRAFICAS Y MANIPULADOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Alberquilla Rodriguez Juan Manuel
- Jimenez Fernandez Cesar
- Jimenez Fernandez Cesar
- Martinez Gomez Alejandro
- Martinez Gomez Alejandro
- Moreno Martin Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43690 , F 105, S 8, H M 568506, I/A 24 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-28
Empresa: AFANIAS JARDISER SL
Apoderado
- Alberquilla Rodriguez Juan Manuel
- Ares Arranz Ruben
- Ares Arranz Ruben
- Jimenez Fernandez Cesar
- Martinez Gomez Alejandro
- Martinez Gomez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37675 , F 187, S 8, H M 85739, I/A 45 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
Apoderado
- Alberquilla Rodriguez Juan Manuel
- Calvo Perez Alipio
- Jimenez Fernandez Cesar
- Martinez Gomez Alejandro
- Martinez Gomez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38695 , F 130, S 8, H M 369309, I/A 29 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
Empresa: AFANIAS ALIMENTARIA SL
Apoderado
- Arroyo Gordillo Juan Antonio
- Martinez Gomez Alejandro
- Martinez Gomez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21312 , F 223, S 8, H M 378689, I/A 37 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
Empresa: ENIF CONSULTING SL
Liquidador
- Martinez Gomez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28461 , F 143, S 8, H M 512459, I/A 3 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-14-28
Empresa: ENIF CONSULTING SL
Administrador Unico
- Martinez Gomez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28461 , F 143, S 8, H M 512459, I/A 3 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-14-28
Empresa: ESPACIO ACRESCERE MANA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Arregui Minchero Blanca
- Martinez Del Corral German
- Martinez Gomez Alejandro
- Velazquez Orozco Maria Del Mar
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42315 , F 121, S 8, H M 749082, I/A 1 (13/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-28
Empresa: AFANIAS JARDISER SL
Consejero Delegado
- Martinez Gomez Alejandro
Consejero
- Fernandez Pascual Carlos
- Martinez Gomez Alejandro
Presidente
- Martinez Gomez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37675 , F 182, S 8, H M 85739, I/A 37 (23/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-146-28
Empresa: AFANIAS GRAFICAS Y MANIPULADOS SL
Consejero Delegado
- Martinez Gomez Alejandro
Consejero
- Fernandez Pascual Carlos
- Martinez Gomez Alejandro
Presidente
- Martinez Gomez Alejandro
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31592 , F 221, S 8, H M 568506, I/A 16 (23/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-146-28
Consejero Delegado
- Martinez Gomez Alejandro
Consejero
- Fernandez Pascual Carlos
- Martinez Gomez Alejandro
Presidente
- Martinez Gomez Alejandro
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38695 , F 125, S 8, H M 369309, I/A 22 (23/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-146-28
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ GOMEZ ALEJANDRO
Mostramos los datos de MARTINEZ GOMEZ ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ GOMEZ ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos