MARTINEZ GIMENEZ JENIFER
Informe ejecutivo de MARTINEZ GIMENEZ JENIFER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ GIMENEZ JENIFER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HORTICOLA MARTINEZ SL | Administrador Unico | 11/12/2013 | 02/01/2020 |
IXEO SOFTWARE COMPANY SL | Administrador Unico | 10/02/2014 | 22/09/2016 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ GIMENEZ JENIFER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ GIMENEZ JENIFER
Empresa: HORTICOLA MARTINEZ SL
Administrador Unico
- Martinez Gimenez Jenifer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3735 , F 90, S 8, H A 137627, I/A 2 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-7-03
Empresa: IXEO SOFTWARE COMPANY SL
Administrador Unico
- Martinez Gimenez Jenifer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5812 , F 142, S 8, H SE100186, I/A 2 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-41
Empresa: IXEO SOFTWARE COMPANY SL
Administrador Unico
- Martinez Gimenez Jenifer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5812 , F 141, S 8, H SE100186, I/A 1 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-41
Empresa: HORTICOLA MARTINEZ SL
Administrador Unico
- Martinez Gimenez Jenifer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3735 , F 89, S 8, H A 137627, I/A 1 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-03
Información de MARTINEZ GIMENEZ JENIFER
Mostramos los datos de MARTINEZ GIMENEZ JENIFER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ GIMENEZ JENIFER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos