MARTINEZ GIMENEZ CARLOS
Informe ejecutivo de MARTINEZ GIMENEZ CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ GIMENEZ CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO ILICAM SL | Administrador Solidario | 15/01/2024 | |
50 RENT SL | Administrador Solidario | 23/08/2023 | |
TALLERES ILICITANA DE CAMIONES SL | Administrador Solidario | 31/03/2022 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ GIMENEZ CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ GIMENEZ CARLOS
Empresa: GRUPO ILICAM SL
Administrador Solidario
- Carrasco Alija Juan Jose
- Martinez Gimenez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4632 , F 28, S 8, H A 189036, I/A 1 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-03
Empresa: 50 RENT SL
Administrador Solidario
- Carrasco Alija Juan Jose
- Martinez Gimenez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4601 , F 192, S 8, H A 187055, I/A 1 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-03
Empresa: TALLERES ILICITANA DE CAMIONES SL
Administrador Solidario
- Carrasco Alija Juan Jose
- Martinez Gimenez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4461 , F 171, S 8, H A 179187, I/A 1 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-03
Empresa: TALLERES ILICITANA DE CAMIONES SL
Administrador Solidario
- Carrasco Alija Juan Jose
- Martinez Gimenez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4461 , F 171, S 8, H A 179187, I/A 1 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-03
Empresa: RTKL UK ESPAÑA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Beristain Eguiguren Josu
- Beristain Eguiguren Josu
- Beroiz Jorge
- Beroiz Jorge
- Beroiz Jorge
- Hudson David C
- Hudson David C
- Martinez Gimenez Carlos
- Martinez Gimenez Carlos
- Martinez Gimenez Carlos
- Martinez Gimenez Carlos
- Mcintire Robert Allen
- Mcintire Robert Allen
- Newton Catherine Marie
- Newton Catherine Marie
- Newton Catherine Marie
- Pace Randall
- Pace Randall
- Pace Randall
- Rtkl Associates Inc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14467 , F 177, S 8, H M 239236, I/A 12 (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-28
Información de MARTINEZ GIMENEZ CARLOS
Mostramos los datos de MARTINEZ GIMENEZ CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ GIMENEZ CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos