MARTINEZ GARRIDO JESUS MARIA
Informe ejecutivo de MARTINEZ GARRIDO JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ GARRIDO JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGARAL EUROPA SL | Administrador Unico | 23/02/2024 | |
CUENTA LUNAS SL | Administrador Mancomunado | 16/09/2014 | |
SILATUA SL | Administrador Mancomunado | 04/02/2011 | |
BOULE ADVERTISING SL | Administrador Mancomunado | 13/01/2009 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ GARRIDO JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ GARRIDO JESUS MARIA
Empresa: AGARAL EUROPA SL
Administrador Unico
- Martinez Garrido Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25952 , F 92, S 8, H M 467765, I/A 4 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-28
Empresa: CUENTA LUNAS SL
Administrador Mancomunado
- Caussa Ayza Conrad
- Martinez Garrido Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30534 , F 11, S 8, H M 549566, I/A 2 (16/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-28
Empresa: INSTINTO COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Martinez Garrido Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27762 , F 94, S 8, H M 500286, I/A 2 (06/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-115-28
Empresa: SILATUA SL
Administrador Mancomunado
- Fonseca Ferrandis Alonso Jacobo
- Martinez Garrido Jesus Maria
- Tirado Asensio Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27902 , F 161, S 8, H M 502887, I/A 2 (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-32-28
Empresa: INSTINTO COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Martinez Garrido Jesus Maria
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27762 , F 90, S 8, H M 500286, I/A 1 (27/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-107-28
Empresa: BOULE ADVERTISING SL
Administrador Mancomunado
- De La Osa Barra Vicente
- Lopez Garcia Luis Manuel
- Martinez Garrido Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26339 , F 1, S 8, H M 474668, I/A 1 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-28
Información de MARTINEZ GARRIDO JESUS MARIA
Mostramos los datos de MARTINEZ GARRIDO JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ GARRIDO JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos