MARTINEZ GARCIA MARIA PAZ
Informe ejecutivo de MARTINEZ GARCIA MARIA PAZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTINEZ GARCIA MARIA PAZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARQUITECTURA J PORTEROS SL | Liquidador | 25/05/2023 | 26/05/2023 |
ARQUITECTURA J PORTEROS SL | Socio Unico | 07/03/2014 | 26/05/2023 |
ARQUITECTURA J PORTEROS SL | Administrador Unico | 06/03/2014 | 25/05/2023 |
EXPLOTACIONES RUSTICAS CASASOLA SL | Liquidador | 28/04/2023 | 29/04/2023 |
EXPLOTACIONES RUSTICAS CASASOLA SL | Administrador Unico | 16/02/2016 | 28/04/2023 |
CONSTRUCCIONES ROUCO PEREIRA SL | Administrador Solidario | 27/10/2011 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ GARCIA MARIA PAZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ GARCIA MARIA PAZ
Empresa: ARQUITECTURA J PORTEROS SL
Liquidador
- Martinez Garcia Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14345 , F 215, S 8, H M 236758, I/A 8 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-28
Empresa: ARQUITECTURA J PORTEROS SL
Administrador Unico
- Martinez Garcia Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14345 , F 215, S 8, H M 236758, I/A 8 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-28
Empresa: EXPLOTACIONES RUSTICAS CASASOLA SL
Liquidador
- Martinez Garcia Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28373 , F 223, S 8, H M 510978, I/A 3 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-28
Empresa: EXPLOTACIONES RUSTICAS CASASOLA SL
Administrador Unico
- Martinez Garcia Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28373 , F 223, S 8, H M 510978, I/A 3 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-28
Empresa: EXPLOTACIONES RUSTICAS CASASOLA SL
Administrador Unico
- Martinez Garcia Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28373 , F 222, S 8, H M 510978, I/A 2 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-28
Empresa: ARQUITECTURA J PORTEROS SL
Socio Único
- Martinez Garcia Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14345 , F 215, S 8, H M 236758, I/A 7 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-28
Empresa: ARQUITECTURA J PORTEROS SL
Administrador Unico
- Martinez Garcia Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14345 , F 215, S 8, H M 236758, I/A 6 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-28
Empresa: CONSTRUCCIONES ROUCO PEREIRA SL
Administrador Solidario
- Martinez Garcia Maria Paz
- Rouco Pereira Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1737, L 1737, F 34, S 8, H PO 16094, I/A 3 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-36
Información de MARTINEZ GARCIA MARIA PAZ
Mostramos los datos de MARTINEZ GARCIA MARIA PAZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ GARCIA MARIA PAZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos