MARTINEZ GARCIA JESUS ANGEL
Informe ejecutivo de MARTINEZ GARCIA JESUS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ GARCIA JESUS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JULIAN SANZ E HIJOS SA | Consejero Delegado Solidario | 09/06/2020 | |
JULIAN SANZ E HIJOS SA | Secretario | 28/06/2011 | |
JULIAN SANZ E HIJOS SA | Consejero | 28/06/2011 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ GARCIA JESUS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ GARCIA JESUS ANGEL
Empresa: JULIAN SANZ E HIJOS SA
Consejero
- Martin Llaneza Maria Nieves
- Martinez Garcia Jesus Angel
- Martinez Hernandez Jesus
- Zapico Martin Miguel Angel
- Zapico Secades Miguel Angel
Presidente
Secretario
- Martinez Garcia Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1311 , F 29, S 8, H AS 4811, I/A 12 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-33
Empresa: JULIAN SANZ E HIJOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Martinez Garcia Jesus Angel
- Zapico Martin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1311 , F 29, S 8, H AS 4811, I/A 12 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-33
Empresa: JULIAN SANZ E HIJOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Martinez Garcia Jesus Angel
- Zapico Martin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1311 , F 29, S 8, H AS 4811, I/A 12 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-33
Empresa: JULIAN SANZ E HIJOS SA
Consejero
- Martin Llaneza Maria Nieves
- Martinez Garcia Jesus Angel
- Zapico Secades Miguel Angel
Presidente
Secretario
- Martinez Garcia Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1311 , F 29, S 8, H AS 4811, I/A 11 (25/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-146-33
Empresa: JULIAN SANZ E HIJOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Martinez Garcia Jesus Angel
- Zapico Martin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1311 , F 29, S 8, H AS 4811, I/A 11 (25/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-146-33
Empresa: JULIAN SANZ E HIJOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Martinez Garcia Jesus Angel
- Zapico Secades Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1311 , F 29, S 8, H AS 4811, I/A 11 (25/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-146-33
Empresa: IMPONOR SL
Liquidador
- Martinez Garcia Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1083 , F 92, S 8, H AS 1503, I/A 6 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-33
Empresa: IMPONOR SL
Administrador Solidario
- Martinez Garcia Jesus Angel
- Zapico Secades Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1083 , F 92, S 8, H AS 1503, I/A 6 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-33
Empresa: JULIAN SANZ E HIJOS SA
Consejero
- Martin Llaneza Maria Nieves
- Martinez Garcia Jesus Angel
- Zapico Secades Miguel Angel
Presidente
Secretario
- Martinez Garcia Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1311 , F 28, S 8, H AS 4811, I/A 8 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-130-33
Empresa: JULIAN SANZ E HIJOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Martinez Garcia Jesus Angel
- Zapico Secades Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1311 , F 28, S 8, H AS 4811, I/A 8 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-130-33
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ GARCIA JESUS ANGEL
Mostramos los datos de MARTINEZ GARCIA JESUS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ GARCIA JESUS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos