MARTINEZ GARCIA IGNACIO SEBASTIAN MANUEL
Informe ejecutivo de MARTINEZ GARCIA IGNACIO SEBASTIAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE MARTINEZ GARCIA IGNACIO SEBASTIAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIBERBANK IT SL | Consejero | 11/07/2016 | 10/04/2024 |
LIBERBANK IT SL | Secretario | 11/07/2016 | 10/04/2024 |
TELECABLE DE ASTURIAS SA | Presidente | 23/06/2015 | 23/12/2015 |
TELECABLE DE ASTURIAS SA | Consejero | 23/06/2015 | 23/12/2015 |
SOCIEDAD DE PROMOCION EXTERIOR PRINCIPADO DE ASTURIAS SA | Consejero | 23/08/2012 | 23/08/2012 |
UNICAJA PENSIONES SGFP SA | Presidente | 26/05/2011 | 22/06/2012 |
UNICAJA PENSIONES SGFP SA | Consejero | 26/05/2011 | 22/06/2012 |
UNICAJA SERVICIOS FINANCIEROS SA | Secretario | 01/06/2011 | 04/06/2012 |
UNICAJA SERVICIOS FINANCIEROS SA | Consejero | 01/06/2011 | 04/06/2012 |
LIBERBANK GESTION SGIIC SA | Presidente | 26/05/2011 | 31/05/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARTINEZ GARCIA IGNACIO SEBASTIAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ GARCIA IGNACIO SEBASTIAN MANUEL
Empresa: LIBERBANK IT SL
Consejero
- CAMIN DE LA MESA SA
- Cima Prado Juan Jose
- Martinez Garcia Ignacio Sebastian Manuel
Presidente
Secretario
- Martinez Garcia Ignacio Sebastian Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4322 , F 217, S 8, H AS 46524, I/A 30 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-33
Empresa: LIBERBANK IT SL
Consejero Delegado
Consejero
- CAMIN DE LA MESA SA
- Martinez Garcia Ignacio Sebastian Manuel
- Sanchez Serrano Luis
Presidente
Secretario
- Martinez Garcia Ignacio Sebastian Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4077 , F 85, S 8, H AS 46524, I/A 5 (11/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-33
Empresa: TELECABLE DE ASTURIAS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Martinez Garcia Ignacio Sebastian Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4122 , F 159, S 8, H AS 12807, I/A 85 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-33
Empresa: TELECABLE DE ASTURIAS SA
Consejero
- Martinez Garcia Ignacio Sebastian Manuel
Presidente
- Martinez Garcia Ignacio Sebastian Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4122 , F 159, S 8, H AS 12807, I/A 84 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-33
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3443 , F 166, S 8, H AS 33931, I/A 13 (23/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-169-33
Consejero
- Garcia Vigon Severino
- Gonzalez Menendez Alberto
- Martinez Garcia Ignacio Sebastian Manuel
- Nuñez Rodriguez-arango Ignacio De Loyola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3443 , F 166, S 8, H AS 33931, I/A 12 (23/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-169-33
Consejero
- Ablanedo Robledo Yolanda
- Martinez Garcia Ignacio Sebastian Manuel
Presidente
- Martinez Garcia Ignacio Sebastian Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11402 , F 198, S 8, H M 179107, I/A 41 (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-126-28
Empresa: LIBERBANK SERVICIOS FINANCIEROS SA
Consejero
- Martinez Garcia Ignacio Sebastian Manuel
- Miguel Diaz Manuel
- Sanchez Jardon Orlando
Presidente
Secretario
- Martinez Garcia Ignacio Sebastian Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10778 , F 191, S 8, H M 170378, I/A 39 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-28
Empresa: LIBERBANK GESTION SGIIC SA
Consejero
- Ablanedo Robledo Yolanda
- Martinez Garcia Ignacio Sebastian Manuel
Presidente
- Martinez Garcia Ignacio Sebastian Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28874 , F 45, S 8, H M 179108, I/A 47 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-28
Empresa: CAJASTUR SERVICIOS FINANCIEROS SA
Consejero
- Martinez Garcia Ignacio Sebastian Manuel
- Sanchez Jardon Orlando
Secretario
- Martinez Garcia Ignacio Sebastian Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10778 , F 190, S 8, H M 170378, I/A 37 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-28
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ GARCIA IGNACIO SEBASTIAN MANUEL
Mostramos los datos de MARTINEZ GARCIA IGNACIO SEBASTIAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ GARCIA IGNACIO SEBASTIAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos