MARTINEZ GARCIA GUY GERARDO
Informe ejecutivo de MARTINEZ GARCIA GUY GERARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ GARCIA GUY GERARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
H.A. MARCO PRESTIGE INVEST SL | Administrador Unico | 08/07/2024 | |
INMOBILIARIA VCN ALICANTE SL | Administrador Unico | 27/10/2023 | |
COSTA BLANCA LEGAL SL | Administrador Unico | 16/11/2022 | |
BLASCO MOLINES SL | Apoderado | 26/10/2020 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ GARCIA GUY GERARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ GARCIA GUY GERARDO
Empresa: TND-COMPANY LEGAL SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Garcia Guy Gerardo
- Sandoval Pernia Carlos Maikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 183485, I/A 3 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-03
Empresa: H.A. MARCO PRESTIGE INVEST SL
Administrador Unico
- Martinez Garcia Guy Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 192318, I/A 1 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-03
Empresa: INMOBILIARIA VCN ALICANTE SL
Administrador Unico
- Martinez Garcia Guy Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4617 , F 29, S 8, H A 187903, I/A 1 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-03
Empresa: TND-COMPANY LEGAL SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Garcia Guy Gerardo
- Sandoval Pernia Carlos Maikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4539 , F 37, S 8, H A 183485, I/A 1 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-03
Empresa: COSTA BLANCA LEGAL SL
Administrador Unico
- Martinez Garcia Guy Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4517 , F 79, S 8, H A 182265, I/A 1 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-03
Empresa: BLASCO MOLINES SL
Apoderado
- Martinez Garcia Guy Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2919 , F 51, S 8, H A 91471, I/A 3 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-213-03
Información de MARTINEZ GARCIA GUY GERARDO
Mostramos los datos de MARTINEZ GARCIA GUY GERARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ GARCIA GUY GERARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos