MARTINEZ GARCIA EDUARDO
Informe ejecutivo de MARTINEZ GARCIA EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE MARTINEZ GARCIA EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOQIO FINTECH SL | Administrador Solidario | 26/08/2020 | |
BROTHER AND SISTER HAIRDRESSER SL | Administrador Solidario | 26/06/2019 | |
TOQIO TECHNOLOGIES SL | Administrador Unico | 26/07/2018 | |
TOQIO TECHNOLOGIES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/03/2018 | |
PRIORY ROAD SL | Administrador Solidario | 19/10/2017 | |
CAR CORREDURIA DE SEGUROS SL | Apoderado Solidario | 16/12/2014 | |
VASCONAVARRO DEL AUTOMOVIL SL | Apoderado | 06/03/2012 | |
VASCONAVARRO DEL AUTOMOVIL SL | Gerente | 05/03/2012 | |
VASCONAVARRO DEL AUTOMOVIL SL | Apoderado | 05/03/2012 | |
SUMINISTROS Y RECAMBIOS RIMAR SL | Apoderado Mancomunado | 01/03/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARTINEZ GARCIA EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ GARCIA EDUARDO
Empresa: YIELD DOCK SA
Administrador Mancomunado
Representante
- Martinez Garcia Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40866 , F 154, S 8, H M 724938, I/A 4 (15/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-28
Empresa: BIKEBITANTS SL
Liquidador
- Martinez Garcia Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45004 , F 8, S 8, H B 473958, I/A 4 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-08
Empresa: BIKEBITANTS SL
Administrador Unico
- Martinez Garcia Eduardo
Liquidador
- Martinez Garcia Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45004 , F 8, S 8, H B 473958, I/A 4 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-08
Empresa: YIELD DOCK PFP SA
Administrador Mancomunado
Representante
- Martinez Garcia Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40866 , F 153, S 8, H M 724938, I/A 2 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-28
Empresa: GO TECH ACCELERATOR SL
Liquidador
- Martinez Garcia Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36436 , F 201, S 8, H M 654641, I/A 2 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-28
Empresa: GO TECH ACCELERATOR SL
Administrador Unico
- Martinez Garcia Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36436 , F 201, S 8, H M 654641, I/A 2 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-28
Empresa: YIELD DOCK PFP SA
Administrador Mancomunado
Representante
- Martinez Garcia Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40866 , F 150, S 8, H M 724938, I/A 1 (09/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-180-28
Empresa: TOQIO FINTECH SL
Administrador Solidario
- Galvin Michael-patrick
- Martinez Garcia Eduardo
- Nistal Hernansaiz Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22310 , F 46, S 8, H M 398332, I/A 12 (26/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-28
Empresa: TOQIO FINTECH SL
Administrador Mancomunado
- Galvin Michael-patrick
- Martinez Garcia Eduardo
- Nistal Hernansaiz Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22310 , F 46, S 8, H M 398332, I/A 12 (26/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-28
Empresa: OLIVO SPAIN BUSINESS SL
Administrador Mancomunado
- Galvin Michael-patrick
- Martinez Garcia Eduardo
- Nistal Hernansaiz Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22310 , F 45, S 8, H M 398332, I/A 9 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-28
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ GARCIA EDUARDO
Mostramos los datos de MARTINEZ GARCIA EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ GARCIA EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos