MARTINEZ GARCIA ALEJANDRO MARCOS
Informe ejecutivo de MARTINEZ GARCIA ALEJANDRO MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ GARCIA ALEJANDRO MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COACH DENTAL DEL SUR SL | Administrador Unico | 01/03/2017 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ GARCIA ALEJANDRO MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ GARCIA ALEJANDRO MARCOS
Empresa: COACH DENTAL DEL SUR SL
Administrador Unico
- Martinez Garcia Alejandro Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 105, S 8, H GR 43872, I/A 2 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-18
Empresa: COACH DENTAL DEL SUR SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Garcia Alejandro Marcos
- Ramos Alcala Hector Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 105, S 8, H GR 43872, I/A 2 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-18
Empresa: COACH DENTAL DEL SUR SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Garcia Alejandro Marcos
- Ramos Alcala Hector Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 105, S 8, H GR 43872, I/A 1 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-218-18
Empresa: GOFRES REALEJO SL
Liquidador Mancomunado
- Garcia Pascual Javier-jesus
- Martinez Garcia Alejandro Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375 , F 153, S 8, H GR 37702, I/A 2 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-18
Empresa: GOFRES REALEJO SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Pascual Javier-jesus
- Martinez Garcia Alejandro Marcos
Liquidador Mancomunado
- Garcia Pascual Javier-jesus
- Martinez Garcia Alejandro Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375 , F 153, S 8, H GR 37702, I/A 2 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-18
Empresa: GOFRES REALEJO SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Pascual Javier-jesus
- Martinez Garcia Alejandro Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375 , F 153, S 8, H GR 37702, I/A 1 (31/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-18
Información de MARTINEZ GARCIA ALEJANDRO MARCOS
Mostramos los datos de MARTINEZ GARCIA ALEJANDRO MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ GARCIA ALEJANDRO MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos